Decreto 1642/1974, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Ricardo Duyos González en el cargo de Secretario general del Gobierno General de la Provincia de Sahara.
Decreto 1643/1974, de 7 de junio, por el que se nombra a don Luis Rodríguez de Viguri Secretario general del Gobierno General de la Provincia de Sahara.
Decreto 1644/1974, de 17 de mayo, por el que se asciende al empleo de General de Brigada, con carácter honorífico, a Coroneles en situación de retirados.
Decreto 1645/1974, de 17 de mayo, por el que se asciende al empleo de Generales Subinspectores del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército con carácter honorífico, a Coroneles en situación de retirados.
Decreto 1646/1974, de 17 de mayo, por el que se asciende, con carácter honorífico, a los empleos de Intendente de Ejército e Inspector Médico de segunda clase a Coroneles en situación de retirados.
Orden de 13 de mayo de 1974 por la que pasan a Honorífico, en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles, el personal que se menciona.
Orden de 13 de mayo de 1974 por la que ingresan en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal perteneciente a diferentes Empresas ferroviarias que se menciona.
Orden de 27 de mayo de 1974 por la que se nombra funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales del Ministerio de Marina, como resultado del concurso-oposición convocado por Orden de 27 de julio de 1973, al personal que se menciona.
Orden de 17 de mayo de 1974 por la que se nombra Interventor general, en propiedad, del Ayuntamiento de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se rectifica la de 11 de marzo de 1974 en cuanto a la fecha de retiro consignada al Policía primera del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Sánchez López.
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se designan nuevos miembros de la Comisión Gestora de Integración de la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de Pontevedra.
Orden de 2 de mayo de 1974 por la que se nombra Presidente de la Comisión de Patronato del Colegio Universitario de Castellón de la Plana a don Carlos Fabra Andrés.
Orden de 2 de mayo de 1974 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Arturo Valls Medina Catedrático de la Universidad Complutense.
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se resuelve el concurso especial para la provisión de la plaza de Director de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se nombra miembreo de la Comisión Gestora de Integración de la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de Granada a don Manuel Vallecillos Ávila.
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se nombra a don Carlos María Gracia López miembro de la Comisión Gestora de Integración de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia en sustitución del señor Sánchez-Capuchino Lloréns.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria «José Antonio Primo de Rivera», de Zaragoza.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos de la Ciudad Sanitaria «1.º de Octubre», de Madrid.
Orden de 11 de junio de 1974 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico del señor Ministro a don Carlos Westendorp y Cabeza, Consejero de Embajada.
Orden de 17 de mayo de 1974 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Santander a don José Ballesteros Martínez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid