Orden de 22 de mayo de 1974 por la que se concede el Diploma del XI Curso de Organización y Métodos.
Orden de 7 de mayo de 1974 por la que se otorga por «adjudicación directa» los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Orden de 16 de mayo de 1974 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José María Noeli y Blanco Recio.
Orden de 30 de mayo de 1974 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Carlos Vicente Córdoba Catedrático de la Universidad Complutense.
Orden de 1 de junio de 1974 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso a don Miguel Ángel Bañares Muñoz Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Decreto 1818/1974, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don José Luis Muñoz Selma en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Gerona.
Decreto 1819/1974, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Alfonso Vázquez Blanco en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Palencia.
Decreto 1820/1974, de 4 de julio, por el que se nombra a don Alfonso Vázquez Blanco Delegado provincial de Trabajo de Gerona.
Decreto 1821/1974, de 4 de julio, por el que se nombra a don José González-Palacios Martínez Delegado provincial de Trabajo de Palencia.
Decreto 1822/1974, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese de don José Luis Cerón Ayuso como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Decreto 1824/1974, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de don Fernando Benzo Mestre como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 1823/1974, de 31 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Raimundo Bassols Jacas como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Decreto 1825/1974, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José María Sistiaga Aguirre como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 1826/1974, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de diversos Delegados provinciales del Ministerio de Información y Turismo.
Decreto 1827/1974, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de diversos Delegados provinciales del Ministerio de Información y Turismo.
Decreto 1828/1974, de 4 de julio, por el que se nombran Delegados provinciales del Ministerio de Información y Turismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid