Orden de 27 de mayo de 1974 por la que se aprueba la relación de funcionarios de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Interpretación procedente de la Zona Norte de Marruecos, a extinguir, cerrada al 31 de diciembre de 1973.
Corrección de errores de la Orden de 7 de junio de 1974 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de mayo de 1973.
Orden de 25 de junio de 1974 por la que se nombra Director con categoria de Subdirector general, de la Escuela de Inspección Financiera a don Francisco Guijarro Arrizabalaga.
Orden de 4 de julio de 1974 por la que se dispone el cese de don Carlos Zurita González -Vidalte como Subdirector general de Centros Sanitarios Asistenciales de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Orden de 4 de julio de 1974 por la que se nombra a don David Molina Mula Subdirector general de Centros Sanitarios-Asistenciales de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Resolución por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Administrativo de la Dirección General de Seguridad a las opositoras aprobadas en turno restringido en la convocatoria de 17 de septiembre de 1973.
Resolución por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución en el concurso libre de méritos convocado en 5 de febrero de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias cerradas de la Seguridad Social.
Orden de 30 de mayo de 1974 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al Secretario de la Magistratura de Trabajo número uno de Navarra, doña María del Carmen Conde Vivar.
Decreto 1832/1974, de 27 de junio, por el que se dispone el cese del Delegado provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra, don Joaquín María Gutiérrez Carrera.
Decreto 1833/1974, de 27 de junio, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra a don Fernando Carús Moré.
Decreto 1834/1974, de 27 de junio, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Industria en Santander a don Manuel Aybar Gallego, Ingeniero de Minas.
Orden de 2 de julio de 1974 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Industrias Alimentarias de don Mariano Sánchez Rodrigo.
Orden de 2 de julio de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Industrias Diversas a don Mariano Sánchez Rodrigo.
Orden de 2 de julio de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Industrias Alimentarias a don Joaquín Maria Gutiérrez Carrera.
Decreto 1835/1974, de 21 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, con aptitud para el Servicio en Vuelo, al Coronel de dicha Arma y Servicio don Eugenio del Saz-Orozco López.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid