Orden por la que se aprueba la relación de funcionarios de la Escala Técnico-Administrativa, a extinguir, de la Presidencia del Gobierno, cerrada al 31 de diciembre de 1973.
Orden por la que se dispone el cese del Maestro nacional don Guillermo Escoriza Carmona en el Servicio de Enseñanza del Gobierno General de Sahara.
Orden por la que se nombra al Profesor agregado de Institutos Nacionales de Enseñanza Media doña María Isabel Martínez Fernández Encargada de la cátedra primera de «Latín» del Instituto Nacional de Enseñanza Media de El Aaiún (Sahara).
Orden por la que se nombra por concurso al Sargento Especialista Mecánico del Ejército de Tierra don Juan Martínez Obispo para cubrir vacante de su empleo de Mecánico de Automóviles en la Policía Territorial de Sahara.
Orden por la que se resuelve concurso convocado entre funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado para cubrir plazas vacantes en Organismos autónomos.
Resolución por la que se declara en situación de excedencia voluntaria, por incompatibilidad con su actual cargo de Registrador de la Propiedad, al Secretario de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, don Francisco Javier Aguirre Colongues.
Decreto 3086/1974, de 8 de noviembre, por el que se dispone que don León Herrera y Esteban cese en el cargo de Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.
Orden por la que se resuelven las pruebas selectivas restringidas convocadas por Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional de fecha 25 de enero de 1974, para cubrir tres plazas vacantes en la plantilla de funcionarios técnico-administrativos.
Orden por la que se resuelven las pruebas selectivas restringidas convocadas por Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional de fecha 24 de enero de 1974, para cubrir seis plazas vacantes en la plantilla de funcionarios administrativos.
Resolución por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Enrique Marcelino Méndez Pérez.
Resolución por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Pérez Andrés.
Orden por la que se dispone el cese como Secretario general de la Junta Nacional de Universidades de don Francisco Hernández Tejero Jorge.
Orden por la que se nombra a don José Font y Cierco Profesor agregado de «Química orgánica (Teoría de las reacciones orgánicas)» en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden por la que se nombra a don Isidro Ramos Salaver Profesor agregado de «Electrónica (Informática)» en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao.
Orden por la que se nombra a don Juan Girbáu Bado Profesor agregado de «Geometría diferencial» en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden por la que se nombra Secretario general de la Junta Nacional de Universidades a don Juan Antonio Carrillo Salcedo.
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General de Personal por la que se resuelve provisionalmente el concurso de traslados entre Maestros de Taller del «Metal» convocado por Orden de 24 de mayo de 1974 para proveer vacantes de personal docente en Centros Oficiales de Formación Profesional.
Orden por la que se nombra Subdirector general de Industrias Textiles a don Vicente Santa-María Merlo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid