Orden de 11 de enero de 1975 por la que se dispone el cese del Capitán de Infantería, E. A., don José Camacho González en el cargo de Adjunto de primera del Servicio de Información y Seguridad de Sahara.
Orden de 11 de enero de 1975 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo de Contadores del Estado don Juan Luis Vázquez Anaya Jefe de la Sección de Contabilidad de la Delegación de los Servicios Financieros de Sahara.
Orden de 11 de enero de 1975 por la que se nombran por concurso a los Tenientes que se mencionan para cubrir vacantes de su empleo en la Policía Territorial de Sahara.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara excedente voluntario al Secretario de Justicia Municipal don Alejandro González Peñas.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don Manuel Fernández Pedrosa, Registrador de la Propiedad de Madrid número 7-II, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Decreto 37/1975, de 21 de enero, por el que se dispone que el Teniente General don Joaquín Bosch de la Barrera pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace público los nombramientos de funcionarios de carrera en las pruebas selectivas restringidas para cubrir plazas de Auxiliares en la plantilla de dicha Universidad.
Decreto 38/1975, de 10 de enero, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Aire al Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don José Luis Moris Marrodán.
Orden de 27 de noviembre de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Actividades Teatrales, de la Dirección General de Teatro y Espectáculos, a don José Antonio Campos Borrego.
Orden de 29 de noviembre de 1974 por la que se dispone el cese de don Ricardo de la Cierva y de Hoces como Presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional del Libro Español.
Orden de 29 de noviembre de 1974 por la que se nombra Presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional del Libro Español a don Miguel Cruz Hernández.
Orden de 6 de diciembre de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Promoción y Difusión de la Cinematografía, de la Dirección General de Cinematografía, a don Ramón Cercós Bolaños.
Orden de 8 de enero de 1975 por la que se nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete del Servicio Exterior, a don Luis López Ballesteros y Cervino.
Orden de 13 de enero de 1975 por la que se dispone el cese como Director de la Escuela Oficial de Turismo de don Enrique Pastor Mateos.
Orden de 13 de enero de 1975 por la que se nombra Director de la Escuela Oficial de Turismo a don José Fernández Alvarez.
Orden de 15 de enero de 1975 por la que se dispone cese como Subdirector general de Prensa, de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, don Eugenio Javier Mariñas Otero.
Orden de 15 de enero de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Prensa, de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, a don Francisco Sobrao Martínez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid