Orden de 24 de enero de 1975 por la que se establece el orden escalafonal que le corresponde al personal que obtuvo destino por esta Presidencia del Gobierno en el concurso número 79 de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Orden de 24 de enero de 1975 por la que se deja sin efecto la de 25 de octubre de 1974 por la que se nombra por concurso al Sargento Especialista Mecánico del Ejército de Tierra don Juan Martínez Obispo para cubrir vacante de su empleo de Mecánico de Automóviles en la Policía Territorial de Sahara.
Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno por la que se nombra a don Alfonso Chichón de la Morena para cubrir la plaza de Ayudante de Telecomunicación vacante en el Servicio Central de Telecomunicación de la Dirección General de Promoción de Sahara.
Orden de 28 de enero de 1975 por la que se resuelve el concurso anunciado para cubrir vacantes entre Oficiales de la Administración de Justicia de la rama de Tribunales y se nombran Oficiales de los mismos Cuerpo y rama a los aspirantes que se mencionan.
Orden de 31 de enero de 1975 por la que se resuelve concurso de traslados entre Corredores Colegiados de Comercio convocado por Orden de 9 de septiembre de 1974.
Resolución de la Dirección General de Política Financiera por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Escalafón Oficial del Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio, totalizado en 31 de diciembre de 1974.
Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se publica el nombramiento del funcionario de carrera aprobado en pruebas selectivas restringidas.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de primera categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hacen públicos los nombramientos de funcionarios de carrera en las pruebas selectivas restringidas para cubrir plazas de Auxiliares en la plantilla de dicha Universidad.
Orden de 13 de enero de 1975 por la que se dispone el cese como Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Información y Turismo de don Francisco Javier Ortiz Felipe y se le nombra Jefe del Gabinete Técnico del Ministro.
Orden de 13 de enero de 1975 por la que se dispone el cese como Jefe del Gabinete Técnico del Ministro de don Pablo Sela Hoffmann y se le nombra Director del Instituto de la Opinión Pública.
Orden de 23 de enero de 1975 por la que se nombra Subdirector general de los Servicios de Radiodifusión y Televisión a don José Manuel Riancho Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid