Decreto 1387/1975, de 20 de junio, por el que se nombra Jefe del Mando Unificado de la Zona de Canarias al Teniente General don Ramón Cuadra Medina.
Orden de 26 de mayo de 1975 por la que se dispone el cese del Capitán de Infanteria (E. A.) don Angel Valero Ramos en el cargo de Adjunto de primera del Servicio de Información y Seguridad de Sahara.
Orden de 30 de mayo de 1975 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad el Comandante de Infantería don José Lebrón Meléndez.
Orden de 30 de mayo de 1975 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado a doña María Luisa Gutiérrez Vicent, que superó las pruebas selectivas convocadas por Orden de 19 de julio de 1974.
Decreto 1388/1975, de 30 de mayo, por el que se nombra Abogado Fiscal del Tribunal Supremo a don Luis Jiménez-Clavería Calvo-Rubio.
Decreto 1389/1975, de 30 de mayo, por el que se declara en situación de supernumerario a don Antonio José García Rodríguez-Acosta.
Decreto 1390/1975, de 6 de junio, por el que se aprueba combinación Fiscal.
Decreto 1391/1975, de 31 de mayo, por el que se dispone cese en el cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción Social el General de Brigada de Infantería don Manuel Bonet Pérez.
Decreto 1392/1975, de 31 de mayo, por el que se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción Social al General de Brigada de Infantería don Rodrigo Roldán García.
Decreto 1393/1975, de 6 de junio, por el que se dispone que el General de División don Narciso Ariza García cese en su actual destino.
Decreto 1394/1975, de 19 de junio, por el que se dispone que el General de División don Carlos Samaniego Ripoll pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 1395/1975, de 6 de junio, por el que se asciende al empleo de General de División del Cuerpo de Infantería de Marina al General de Brigada don Carlos Arriaga de Guzmán.
Orden de 12 de junio de 1975 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada a los Brigadas de dicho Cuerpo que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Decreto 1396/1975, de 23 de mayo, por el que se dispone el cese de don José María Sánchez-Ventura y Pascual como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Información y Turismo.
Decreto 1397/1975, de 23 de mayo, por el que se nombra representante del Ministerio de Información y Turismo en el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria a don Manuel Jiménez Quílez.
Decreto 1398/1975, de 5 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis Balmaseda Badía como Delegado provincial del Ministerio de Agricultura en Albacete.
Decreto 1399/1975, de 5 de junio, por el que se dispone el cese de don José Benavas y García de las Hijas en el cargo de Secretario general del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 6 de junio de 1975 por la que se acuerda el cese de don Francisco de las Cuevas Cortés en el cargo de Subdirector general de Inspección del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 6 de junio de 1975 por la que se nombra Secretario general del Servicio Nacional de Productos Agrarios a don Francisco de las Cuevas Cortés.
Orden de 6 de junio de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Inspección del Servicio Nacional de Productos Agrarios a don José Luis Balmaseda Badía.
Decreto 1400/1975, de 20 de junio, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Comercio a don Manuel Varela Parache.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid