Orden de 26 de mayo de 1975 por la que se nombra al Capitán de Infantería, E. A., don Gregorio Pérez Sandino para cubrir vacante de su empleo en la Policía Territorial de Sahara.
Orden de 16 de junio de 1975 por la que se dispone el cese del funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado don Antonio Rubio Caballero en el Gobierno General de Sahara.
Orden de 23 de junio de 1975 por la que se dispone el cese del funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado don José Manuel Fernández Rodríguez en el Gobierno General de Sahara.
Orden de 23 de junio de 1975 por la que se dispone el cese del Capitán de Infantería, E. A., don Alvaro Ballarín García en la Policía Territorial de Sahara.
Orden de 23 de junio de 1975 por la que se dispone el cese del funcionario del Cuerpo Especial Administrativo de la Dirección General de Seguridad doña Ana María Ruiz de Conejo Sánchez en el Servicio de Información y Seguridad de Sahara.
Orden de 23 de junio de 1975 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Especial de Contadores del Estado don Juan Ramón Gallego González para cubrir vacante de su Cuerpo en la Delegación de los Servicios Financieros del Gobierno General de Sahara.
Orden de 31 de mayo de 1975 por la que se nombran Subalternos de oficinas (Conserjes y Ordenanzas) a los opositores que se mencionan.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 18 de noviembre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen de la Salud» de Toledo.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de abril de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de febrero de 1973, para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 12 de junio de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de diciembre de 1972, para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de abril de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Decreto 1440/1975, de 6 de junio, por el que se nombra Delegado especial del Ministerio de la Vivienda en Menorca a don Lorenzo Villalonga Sintes.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid