Orden de 16 de diciembre de 1975 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad en el Ministerio de Hacienda el Comandante de Artillería don Emilio Navarro Pellin.
Orden de 19 de diciembre de 1975 por la que se declara el derecho a la integración en el Cuerpo Administrativo, del funcionario del Cuerpo Auxiliar doña María Angeles Belles Orenga.
Resolución del Instituto de Cultura Hispánica por la que se nombran funcionarios Técnicos del mismo a los aspirantes que han superado las correspondientes pruebas selectivas.
Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se designan Vocales no funcionarios, representantes del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad de España, en los Jurados Territoriales.
Orden de 5 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Guillermo López Cueto Profesor agregado de «Química Analítica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Orden de 5 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Antonio Sánchez Misiego Profesor agregado de «Química Analítica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.
Orden de 5 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Pedro Sánchez Batanero Profesor agregado de «Química Analítica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 6 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don José Enrique Egocheaga Rodríguez Profesor agregado de «Antropología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago.
Orden de11 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Carlos Acuña Castroviejo Profesor agregado de «Fisiología General y Química Biológica y Fisiología Especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago.
Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Enrique Battaner Arias Profesor agregado de «Fisiología General y Química Biológica y Fisiología Especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Agustín de la Fuente Perucho Profesor agregado de «Patología y Clínica Quirúrgicas (2.ª» de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 16 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Salvador Claramunt Rodríguez Profesor agregado de «Historia media universal y de España (Historia medieval de España)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona.
Orden de 17 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de la Universidad de Santiago a don José María Isidro Gómez.
Decreto 33/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de don José Antonio Gallego Gredilla como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 34/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de don José María Sistiaga Aguirre como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 35/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de don Alvaro Muñoz López como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 36/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de don Vicente Toro Ortí como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Trabajo.
Decreto 37/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de don Manuel Guash Molíns como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Comercio.
Decreto 38/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de don Manuel Jiménez Quílez como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Información y Turismo.
Decreto 39/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Eduardo Peña Abizanda como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 40/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Eduardo Becerril Lerones como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 41/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Orbe Cano como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria.
Decreto 42/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Chozas Bermúdez como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Trabajo.
Decreto 43/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Luis Ortiz González como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Comercio.
Decreto 44/1976, de 9 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Gabriel Cañadas Nouvilles como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Información y Turismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid