Orden de 31 de diciembre de 1975 por la que se declara el derecho a la integración en el Cuerpo Administrativo de la funcionaria del Cuerpo Auxiliar doña Antonia María Pérez Vázquez.
Orden de 16 de enero de 1976 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 7 de Madrid, Especial de Ejecuciones Gubernativas, don Luis Gil Suárez, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 2 de Madrid.
Orden de 16 de enero de 1976 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo titular de la Magistratura número 9 de Barcelona, don Juan Antonio Linares Lorente, pase destinado a la Magistratura número 4 de Madrid.
Orden de 16 de enero de 1976 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo titular de Mieres, don Enrique José Míguez Alvarellos, pase destinado a la Magistratura número 2 de Valladolid.
Orden de 16 de enero de 1976 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo titular de la Magistratura de Almería, don Carlos de la Haza Cañete, pase destinado a la Magistratura número 15 de Madrid.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se dispone que don Mariano Ucelay Repollés cese en el cargo de Vicesecretario general Técnico del Departamento.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se nombra a don Angel Trujillo Cabrera Vicesecretario general Técnico del Departamento, con la categoría de Subdirector general.
Orden de 19 de enero de 1976 por la que cesa como Director técnico de gestión del Instituto Nacional de Urbanización del Ministerio de la Vivienda don Francisco Carbajosa Iznaola.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se dispone el cese de don Antonio Amado Moreno como Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de Cultura.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se dispone el cese de don Esteben Mestre Martínez como Director del Departamento de Coordinación de la Delegación Nacional de Cultura.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se dispone el cese de don Guillermo Montes González como Secretario nacional de la Delegación Nacional de Cultura.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se nombra a don Francisco Javier Bernal Cruz Director del Departamento de Coordinación Cultural de la Delegación Nacional de Cultura.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid