Decreto 187/1976, de 6 de febrero, por la que se dispone el cese de don Federico Gómez de Salazar y Nieto en el cargo de Gobernador general de Sahara.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que cesa don Juan Alfonso Santamaría Pastor como Director técnico del Instituto de Estudios Administrativos.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se nombra Director técnico del Instituto de Estudios Administrativos a don Miguel Vizcaíno Calderón.
Decreto 188/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone cese en el cargo de Presidente del Jurado Territorial Tributario de Barcelona don Juan José Perulles Bassas.
Decreto 189/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Badajoz don Antonio Gómez García.
Decreto 190/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Toledo don Guillermo Laporta Laporta.
Decreto 191/1976, de 6 de febrero, por el que se nombra Presidente del Jurado Territorial Tributario de Barcelona a don Javier Climent Carpi.
Decreto 192/1976, de 6 de febrero, por el que se nombra Delegado de Hacienda de la provincia de Badajoz a don Joaquín Querol Molina.
Decreto 193/1976, de 6 de febrero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en la provincia de Toledo a don Antonio Gómez García.
Orden de 31 de diciembre de 1975 por la que cesa como Subdirector general de Programación de Efectivos y Asistencia Social don José Antonio Sánchez Velayos.
Orden de 13 de enero de 1976 (rectificada) por la que se nombra a don Octavio Salmerón Vigil Profesor agregado de «Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.
Orden de 13 de enero de 1976 (rectificada) por la que se nombra a don Arturo Fernández-Cruz Pérez Profesor agregado de «Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 13 de enero de 1976 (rectificada) por la que se nombra a don Jesús María Prieto Valtueña Profesor agregado de «Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se nombra Subdirector general de Estudios de la Secretaría General Técnica a don Julián García Valverde.
Decreto 194/1976, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Manuel Merelo Palau como Consejero nacional del Movimiento del apartado d) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado.
Decreto 195/1976, de 2 de febrero, por el que se nombra a don Manuel Ortiz Sánchez Consejero nacional del Movimiento del apartado d) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado.
Orden de 26 de enero de 1976 por la que se nombra a don Ramón Fanjul Basanta Director del Departamento de Administración Financiera de la Gerencia de Servicios del Movimiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid