Orden de 30 de enero de 1976 por la que se nombra a don Fernando Bazaga Holgado funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 31 de enero de 1976 por la que se otorgan por adjudicación directa los destinos que se mencionan, al personal que se cita.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda promover a la primera categoría al Secretario de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción don Victoriano Domingo Loren.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombran para las Forensías que se indican a los Médicos Forenses que se mencionan, en virtud de concurso de traslado.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se declaran funcionarios de carrera del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares a los opositores que superaron las pruebas selectivas.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se rectifica la de 22 de diciembre de 1975, que elevaba a definitiva la adjudicación provisional de plazas del concurso ordinario para provisión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla del Cuerpo de Veterinarios Titulares, convocado por otra de 24 de mayo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio de 1974).
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se nombra funcionario de carrera propio de este Organismo al concursante opositor aprobado, correspondiente a la convocatoria para cubrir una vacante de Delineante.
Decreto 197/1976, de 6 de febrero, por el que cesa como Inspector general de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia don Julio Castelao Rodríguez.
Decreto 198/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Segovia de don Antonio Cornellá Gimferrer.
Decreto 199/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Tarragona de don José Luis Rodríguez Valdés.
Decreto 200/1976, de 6 de febrero, por el que se nombra Presidente de la Comisión de Evaluación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa a don Fernando Suárez González.
Decreto 201/1976, de 6 de febrero, por el que se nombra Coordinador de la Comisión de Evaluación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa a don José Manuel González Páramo.
Decreto 202/1976, de 6 de febrero, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Tarragona a don Antonio Cornellá Gimferrer.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado el 18 de septiembre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos del Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas «Ramón y Cajal».
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado el 22 de octubre de 1974 para proveer plazas de facultativos titulados superiores en el Centro Médico Asistencial Nacional «Marqués de Valdecilla», de Santander.
Corrección de errores de la Orden de 23 de enero de 1976 por la que se separa del servicio al funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar don Carlos Montejo Uriol.
Decreto 203/1976, de 12 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ramón Pita da Veiga y Sanz como Director central de Asuntos Sociales Sindicales.
Decreto 204/1976, de 12 de febrero, por el que se dispone el cese de don Enrique Martín López como Presidente del Instituto de Estudios Sindicales.
Acuerdo del Comité Ejecutivo Sindical sobre nombramiento de don Gabriel Castro Villalba como Director central de Asuntos Sociales Sindicales.
Acuerdo del Comité Ejecutivo Sindical sobre nombramiento de don Carlos Iglesias Selgas como Presidente del Consejo Rector del Instituto de Estudios Sindicales.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don Gabriel Castro Villalba como Delegado provincial de la Organización Sindical de Alicante.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don Eduardo Martínez Fernández como Delegado provincial de la Organización Sindical de Madrid.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don Ramón Ramos Sánchez como Delegado provincial de la Organización Sindical de Orense.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don Luis Fabián Márquez Sánchez como Delegado provincial de la Organización Sindical de Oviedo.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Eduardo Martínez Fernández como Presidente del Sindicato Nacional de Actividades Diversas.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Pita da Veiga y Sanz como Presidente del Sindicato Nacional del Metal.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Pablo Martínez de Salinas Biader como Delegado provincial de la Organización Sindical de Alicante.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Adeodato Hernández Sánchez como Delegado provincial de la Organización Sindical de Baleares.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Gervasio Martínez-Villaseñor García como Delegado provincial de la Organización Sindical de Madrid.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Rodríguez Castuera como Delegado provincial de la Organización Sindical de Orense.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Ramos Sánchez como Delegado provincial de la Organización Sindical de Oviedo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid