Orden de 17 de febrero de 1976 por la que cesa don Alvaro Muñoz López como Presidente de la Junta de Gobierno de la Escuela de Organización Industrial y se designa Presidente de la misma Junta a don Rafael Orbe Cano.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don Angel Luis Herrán de las Pozas Registrador de la Propiedad de Getafe III, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don Julián Dávila García Registrador de la Propiedad, excedente, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese como Inspector general de Personal y Servicios de don Jacinto Martín Herrero.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Comisario general de Fronteras de don Ricardo Piney Gutiérrez.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese como Jefe de Información de don Gregorio Marcotegui Azcona.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Comisario general del Documento Nacional de Identidad de don Marino Arroyo Matute.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese como Jefe de Planificación y Servicios Técnicos de la Dirección General de Seguridad de don Miguel Angel Ternero Toledo.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de Bilbao de don Claudio Ramos Tejedor.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de Valladolid de don Luis Rodríguez Rozas.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Inspector general de Personal y Servicios de la Dirección General de Seguridad a don Claudio Ramos Tejedor.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Comisario general de Fronteras a don José María Callejas Peinado.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Comisario general del Documento Nacional de Identidad a don Ricardo Piney Gutiérrez.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Jefe de Información de la Dirección General de Seguridad a don Fernando Baamonde Guitián.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Bilbao a don Julián Gil Mesas.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Valladolid a don Juan García Gelabert.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación procedentes de las Escuelas Auxiliar Mixta y de Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombran y destinan los opositores de la propuesta adicional correspondiente a la convocatoria de Carteros urbanos de 15 de octubre de 1973.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se declaran funcionarios de carrera de plazas no escalafonadas, Mozos Desinfectores, a los opositores que superaron las pruebas selectivas, a la vez que se adjudican destinos.
Resolución de la Junta del Puerto de Pasajes por la que se hace público el nombramiento de Oficiales administrativos de segunda, objeto de la oposición libre celebrada en dicho Organismo.
Resolución del Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se nombra funcionario de carrera de la categoría Profesor de Investigación al aspirante aprobado en el concurso-oposición libre celebrado para cubrir una vacante en dicho Organismo.
Orden de 27 de febrero de 1976 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Minas a los señores aprobados en el concurso-oposición convocado por Orden de 21 de febrero de 1975.
Orden de 28 de febrero de 1976 por la que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que cesa como Subdirector general de Control y Servicios Administrativos de la Dirección General de Transacciones Exteriores don Jesús Fernández Mercado.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombra Subdirector general de Control y Servicios Administrativos de la Dirección General de Transacciones Exteriores a don Ignacio Fuejo Lago.
Corrección de errores de la Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que se nombra Oceanógrafos de dicho Organismo en virtud de oposición libre.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid