Orden de 17 de marzo de 1976 por la que se otorga por adjudicación directa el destino que se menciona al Guardia primero de la Guardia Civil que se indica don Crescencio Blázquez Lumbreras.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra en concurso de traslados a los Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, que se mencionan para las Secretarias de las Audiencias que también se expresan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal don José Benito Izquierdo.
Orden de 10 de marzo de 1976 por la que pasa a honorífico en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se menciona.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que causa baja, por los motivos que se indican, en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se relaciona.
Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelve el concurso convocado para proveer en turno ordinario de antigüedad vacantes entre funcionarios sanitarios procedentes de la Zona Norte de Marruecos.
Orden de 14 de enero de 1976 por la que se dotan en la Universidad Autónoma de Madrid las cátedras que se indican y se adscriben a las mismas a los Catedráticos nombrados por Decreto de 5 de diciembre de 1975 don Nicolás Cabrera Sánchez y don Alberto Sols García.
Resolución de la Universidad de Valencia por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Administrativa al opositor aprobado en las pruebas selectivas restringidas convocadas por dicho Organismo autónomo.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica plaza a los opositores aprobados de la especialidad de Dermatología de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 26 de febrero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de diciembre de 1972 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 4 de diciembre de 1974 para proveer plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 4 de diciembre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se nombra Presidente de la Comisión Nacional de Geología a don José María Ríos García.
Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese de don Eugenio Muñoz López como Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 8 de abril de 1976 por la que se dispone el cese de don Francisco Cabeza López como Subjefe provincial del Movimiento de Málaga
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se dispone el cese de don Manuel del Hoyo Aguilera como Director del Departamento de Participación de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se nombra a don Manuel del Hoyo Aguilera Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se nombra a don Gonzalo Fernández Suárez de Deza Director del Departamento de Participación de la Delegación Nacional de la Juventud.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid