Resolución de la Presidencia de las Cortes Españolas por la que se publica el nombre del señor Procurador que ha sido designado con posterioridad al día 25 de mayo de 1976.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de Justicia Municipal don Francisco de Asís Vázquez Carabot.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de La Coruña de don Tomás Cosías García.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de Sevilla de don Antonio Morato Martín.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de Valencia de don José Oleza Zaforteza.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de La Coruña a don Antonio Morato Martín.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Sevilla a don José Oleza Zaforteza.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Valencia a don Roberto Conesa Escudero.
Real Decreto 1310/1976, de 6 de junio, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas en Murcia a don José García León.
Orden de 1 de abril de 1976 por la que se nombran en virtud de concurso de traslado Catedráticos numerarios de «Matemáticas» y «Organización y Administración de Empresas» y «Contabilidad aplicada» de las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales de Barcelona, Málaga y Vigo a los señores que se indican.
Orden de 20 de abril de 1976 por la que cesa como Subdirector general de Escolarización don Rogelio Macías Molina.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión del concurso libre de méritos, convocado en 24 de julio de 1975, para proveer en propiedad plazas de facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Orden de 4 de junio de 1976 por la que se dispone el cese de don Joaquín Rubio Gutiérrez como Subjefe provincial del Movimiento de Cádiz.
Orden de 4 de junio de 1976 por la que se nombra a don Fernando Sánchez García Subjefe provincial del Movimiento de Cádiz.
Orden de 4 de junio de 1976 por la que se nombra a don Saturnino García Lorenzo Subjefe provincial del Movimiento en Salamanca.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid