Orden de 23 de julio de 1976 por la que se nombra a doña Albina Carretero García funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 31 de julio de 1976 por la que se dispone el cese de los funcionarios que se mencionan, al servicio del Gobierno General de Sahara, y su adscripción a la Comisión Liquidadora dependiente de la de Transferencia de los Intereses Españoles en el Sahara.
Orden de 31 de julio de 1976 por la que se dispone el cese del Contador del Estado don Pedro Martín Fraile en el Gobierno General de Sahara.
Orden de 19 de julio de 1976 por la que se resuelve concurso para la provisión de determinados cargos judiciales.
Orden de 20 de julio de 1976 por la que se acuerda el cese de don José Antonio de la Campa Cano, en el cargo de Inspector Provincial de Justicia Municipal de Segovia.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra en concurso de traslado para la plaza de Secretario del Tribunal de Orden Público a don Fausto Garrico González.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del distrito notarial de Morón de la Frontera a don Clemente Esteban Beltrán, Notario de dicha localidad.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado por inutilidad física del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 20 de mayo de 1976 sobre ceses y nombramientos de miembros del Patronato de la Universidad de Granada.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se nombra a don Andrés Avelino Rodríguez Moure Profesor agregado de «Microbiología e Inmunología (con Virología, Bacteriología y Micología)» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 5 de junio de 1976 por la que se nombra a don Antonio Garrido Contreras Profesor agregado de «Microbiología e Inmunología» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.
Orden de 10 de junio de 1976 por la que se deja sin efecto la de 19 de octubre de 1973, que declaraba en situación de supernumerario a don Enrique Sans Caballero y se le declara en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad a partir del 19 de julio de 1973, fecha en que tomó posesión como Profesor adjunto.
Orden de 25 de junio de 1976 por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición libre, Maestros de Taller de «Artesanía canaria» y de «Labores y Encajes» de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos a las señoras que se citan.
Orden de 26 de junio de 1976 por la que se acepta la renuncia de don Manuel Castro Rial Canosa como Presidente del Patronato de la Universidad de Santiago.
Orden de 30 de junio de 1976 por la que se nombra a don José Manuel Gómez Gutiérrez Profesor agregado de «Ecología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se nombra a don Abel Mariné Font Profesor agregado (a término) de «Bromatología y Toxicología» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.
Orden de 3 de septiembre de 1976 por la que se incorpora a don José María Valverde Pacheco al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad.
Real Decreto 2187/1976, de 16 de septiembre, por el que se dispone el cese de Delegados provinciales del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 2188/1976, de 16 de septiembre, por el que se nombran Delegados provinciales del Ministerio de Trabajo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid