Real Decreto 2255/1976, de 24 de septiembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Comercio se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura.
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se declara el derecho a la integración en el Cuerpo Administrativo del funcionario del Cuerpo Auxiliar don Francisco Medina Izquierdo.
Resolución de la Delegación del Gobierno en el Canal de Isabel II por la que se rectifica la de 10 de junio de 1976, que hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a don Rafael de la Cerra Guirao.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a don José Miguel Sánchez Mercadal.
Orden de 1 de febrero de 1976 por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Administrativa del Patronato de Casas del Departamento.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos de Grado Medio del Patronato de Casas del Departamento.
Orden de 9 de julio de 1976 por la que se nombra a don Gerardo Rodríguez López Profesor agregado de «Análisis matemático 3.º (Ecuaciones diferenciales)» de la Facultad de Ciencias de las Universidades de Granada.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se dispone el cese de don Anselmo López Martín como Subdelegado nacional y Director del Departamento de Deportes de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se dispone el cese de don Antonio Navarro Angulo como Secretario nacional de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se dispone el cese de don José María Gutiérrez del Castillo como Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se dispone el cese de don Adolfo Esteban Ascensión como Director del Departamento de Promoción de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se dispone el cese de don Rafael Chaves Fernández como Director del Departamento de Educación Física de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se nombra Subdelegado nacional y Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes a don Ramón García Moliner y González-Regueral.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se nombra a don Jaime Garicano Rojas Secretario nacional de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se nombra a don Florencio Noriega Ruiz Director del Departamento de Deportes de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se nombra a don Manuel Ordovás González Director del Departamento de Promoción de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se nombra a don José María Cagigal Gutiérrez Director del Departamento de Educación Física de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid