Orden de 20 de septiembre de 1976 por la que se establece el orden escalafonal que le corresponde al personal que obtuvo destino por esta Presidencia del Gobierno en el concurso número 85 de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Orden de 7 de octubre de 1976 por la que se otorga por «adjudicación directa» el destino que se menciona al personal de la Guardia Civil que se indica.
Orden de 23 de octubre de 1976 por la que se nombra a don Félix Gregorio Mier Pastor funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo precectuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 6 de octubre de 1976 por la que se hace público el nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria del aspirante que se relaciona.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila al Notario de Torrente don Enrique Farfán Caire por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila al Notario de Vigo don Cesáreo Vázquez Ulloa por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se concede la excedencia voluntaria al Notario de Orduña don Javier Navía-Osorio García Braga por plazo indefinido y no menor a un año.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra, en virtud de concurso ordinario de provisión de Notarías vacantes a los señores Notarios que se expresan para servir diversas Notarías.
Real Decreto 2501/1976, de 1 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de Estado Mayor, don Luis Ollero Pérez.
Real Decreto 2502/1976, de 1 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Intendente de Ejército al Coronel de dicho Cuerpo don José Abad Labarta, nombrándole Jefe de los Servicios de Intendencia de la Tercera Región Militar.
Real Decreto 2503/1976, de 1 octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de dicha Arma don Julio Felíu Bordoy, nombrándole Jefe de Artillería de la Segunda Región Militar.
Real Decreto 2504/1976, de 8 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Consejero Togado al General Auditor don Francisco Morales Souvirón, nombrándole Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Real Decreto 2505/1976, de 8 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Interventor de Ejército al Coronel Interventor don Juan González-Escalada Corujo.
Real Decreto 2506/1976, de 16 de octubre, por el que se dispone que el General de División don Ignacio Crespo del Castillo pase a la situación de «Reserva».
Real Decreto 2507/1976, por el que se nombra Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Juan de Dios Blanca y Carlier.
Real Decreto 2508/1976, por el que se nombra Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Federico Acosta López.
Real Decreto 2509/1976, por el que se señala puesto en el Escalafón al General de Brigada de Artillería don Luis Ollero Pérez.
Orden de 8 de octubre de 1976 por la que se nombra Presidente de la Junta Regional de Contratación de la Segunda Región Militar al General de Brigada de Infantería don Agustín Sánchez Ruiz.
Real Decreto 2510/1976, por el que se dispone que el Almirante don Marcial Gamboa y Sánchez-Barcaiztegui cese en el cargo de Presidente del Patronato de Casas de la Armada.
Real Decreto 2511/1976, por el que se nombra Presidente del Patronato de Casas de la Armada al Almirante don Ignacio Martel Viniegra.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se resuelve el concurso convocado para proveer en propiedad cuatro plazas vacantes y otras dos más de aspirantes de Auxiliares administrativos del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, adscritos a las dependencias centrales del referido Servicio.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se rectifica la de 14 de junio del año en curso («Boletín Oficial del Estado» número 212).
Orden de 14 de septiembre de 1976 por la que se nombra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas a los señores que se citan.
Orden de 11 de octubre de 1976 por la que se prorroga el nombramiento de los Vocales representantes de usuarios en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión referente al concurso libre de méritos convocado el 23 de octubre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos titulados superiores en el Centro Médico Asistencial Nacional «Marqués de Valdecilla», de Santander.
Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelve concurso para la provisión de vacantes de funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Minas al servicio del Departamento.
Orden de 8 de octubre de 1976 por la que se nombran nueve nuevos funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos y se destina a los mismos.
Orden de 30 de septiembre de 1976 sobre nombramiento de Subdirector general de Tráfico Marítimo de la Dirección General de Navegación a don José María Moréu Curbera.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid