Real Decreto 2519/1976, de 1 de octubre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Baltasar Rull Villar, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Decreto 2520/1976, de 1 de octubre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Antonio Peral García, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Decreto 2521/1976, de 1 de octubre, por el que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, a don Pedro Fernández Fernández Canseco, Magistrado, con destino en la Audiencia Provincial de Gerona.
Real Decreto 2522/1976, de 1 de octubre, sobre excedencia especial de don Tomás Pelayo Ros.
Real Decreto 2523/1976, de 1 de octubre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Joaquín Ruiz de Luna y Díez.
Orden de 13 de octubre de 1976 por la que se reintegra en el escalafón de la carrera judicial a don Luis Tello Tello.
Orden de 13 de octubre de 1976 por la que se reintegra en el escalafón de la carrera judicial a don Manuel Mallen y Sanguesa.
Orden de 13 de octubre de 1976 por la que se reintegra en el escalafón de la carrera judicial a don Enrique Griñán Guillén.
Orden de 13 de octubre de 1976 por la que se reintegra en el escalafón de la carrera judicial a don Manuel Díaz Cardama.
Orden de 14 de octubre de 1976 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a los Fiscales municipales y comarcales que se indican.
Orden de 20 de octubre de 1976 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Fiscales Municipales y Comarcales a don Carlos Cezón González, Fiscal de los Juzgados Municipales números 1 y 2 de Sabadell.
Orden de 15 de octubre de 1976 por la que se nombra Secretario general del Instituto de Estudios Fiscales a don Fernando A. Breña Cruz.
Orden de 21 de octubre de 1976 por la que se nombran dos Vocales de la Junta Consultiva de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Orden de 27 de septiembre de 1976 por la que se concede el empleo honorífico de Comandante a los Capitanes del Cuerpo de Policía Armada retirados que se mencionan por reunir las condiciones que determina el Decreto 1384/1975 del Ministerio de la Gobernación de 30 de mayo de 1975.
Orden de 27 de septiembre de 1976 por la que se concede el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada retirados que se mencionan por reunir las condiciones que determina el Decreto 909/1961, de la Presidencia del Gobierno, de 31 de mayo de 1961.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado por inutilidad física del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Cabo del Cuerpo de Policía Armada don Antonio Camacho González.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a doña Dolores Martínez-Cabeza de Vaca Herrezuelo.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a don Francisco Peñalver Garcerán.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a don Javier Gutiérrez Trías.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a doña Concepción Egea Abellán.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera propio del Organismo a doña Isabel Miralles Moya.
Orden de 15 de septiembre de 1976 por la que se nombran Vocales del Pleno del Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de las Islas Baleares a don Jaime Sastre Moll y a don Cosme Aguiló Adrover.
Orden de 14 de octubre de 1976 por la que se nombra a don Santiago Rodríguez García Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia.
Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo número 4 de Sevilla, don Antonio Rosado Ollero, pase destinado a la de Cáceres.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica plaza a los opositores aprobados de la especialidad de Traumatología de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 11 de enero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Dirección General de Capacitación y Extensión Agrarias por la que se hace pública la relación de Auxiliares femeninos de Agencias Comarcales nombrados por Resolución de 10 de marzo de 1976 con motivo de haber superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 10 de enero de 1975.
Real Decreto 2524/1976, de 8 de octubre, por el que cesa como Presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana don Blas Tello y Fernández-Caballero.
Orden de 8 de noviembre de 1976 por la que se nombran representantes de la Administración Central en la Comisión Regional de Planeamiento del Plan Director Territorial de Coordinación de Galicia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid