Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se proveen Secretarias de Juzgados Municipales en concurso ordinario de traslado.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombran para las Forensias vacantes que se indican a los Médicos Forenses que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado, del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 28 de octubre de 1976 por la que se ingresan en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a los diplomados en profesorado de E. G. B., seleccionados para acceso directo de la segunda promoción del Plan Experimental 1971.
Orden de 6 de noviembre de 1976 por la que don Manuel Jorge Aragoneses cesa en el cargo de Consejero provincial de Bellas Artes de Murcia.
Orden de 6 de noviembre de 1976 por la que se nombra a don Pedro Antonio San Martín Moro Consejero provincial de Bellas Artes de Murcia.
Orden de 12 de noviembre de 1976 por la que se nombra Rector de la Universidad Laboral de Eibar a don Rufino Segura Arnandis.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 14 de enero de 1976 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 13 de octubre de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 11 de octubre de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 11 de octubre de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 11 de enero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 17 de diciembre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante por la que se dispone el cese de don Ramón Girona Ballester en el cargo de Director de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife y se nombra para sustituirle a don Luis Rodríguez Domínguez, quien, con tal motivo cesa en su actual cargo de Vicedirector del expresado Centro docente.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid