Real Decreto 3005/1976, de 23 de diciembre (rectificado), por el que se dispone el cese de don Rafael de Valdés Iglesias en las funciones que le venían atribuidas como consecuencia de haber ostentado el cargo de Representante de España en la administración temporal del territorio del Sahara hasta el 26 de febrero de 1976.
Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se acuerda reintegrar a don José Prat García en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado y declarar su jubilación forzosa, reconociéndosele como tiempo de servicios el comprendido entre el 22 de febrero de 1939 y el 10 de agosto de 1975.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra para las plazas de Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, de nueva creación, en la Audiencia Nacional, a los Secretarios que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Orden de 22 de enero de 1977 por la que pasa a honorífico en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se menciona.
Corrección de errores de la Orden de 10 de enero de 1977 por la que se nombra Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda a don Javier Francisco Paramio Fernández.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombra Secretario propietario del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) a don José María Arnillas del Barco, Secretario de segunda categoría de Administración Local.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «Reina Sofía», de Córdoba.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «Virgen del Camino», de Pamplona.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «1.º de Octubre», de Madrid.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «Príncipe de España», de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «Virgen de Arrixaca», de Murcia.
Orden de 15 de enero de 1977 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Ingenieros de Montes, referida a 31 de diciembre de 1975.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid