Real Decreto 199/1977, de 18 de febrero, por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a don Gonzalo de la Concha Pellico.
Real Decreto 200/1977, de 18 de febrero, por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Real Decreto 201/1977, de 18 de febrero, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Angel Martín del Burgo y Marchán.
Real Decreto 202/1977, de 18 de febrero, por el que se dispone que el Contralmirante Ingeniero Hidrógrafo don José García de Quesada y de Gregorio cese en el cargo de Director del Instituto Hidrográfico de la Marina y pase al grupo «B».
Orden de 19 de febrero de 1977 por la que se dispone cese en el cargo de Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda don Enrique Recoder de Casso.
Orden de 19 de febrero de 1977 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda a don Bartolomé Alfonso Ferrer.
Real Decreto 203/1977, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Enrique Aldama Miñón como Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
Real Decreto 204/1977, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jaime Badillo Díez como Presidente del Consejo de Administración de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Real Decreto 205/1977, de 18 de febrero, por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) a don Manuel de Vicente González.
Orden de 17 de enero de 1977 por la que se acepta la renuncia de la plaza obtenida por doña Eva Barrena Barahona a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 17 de enero de 1977 por la que se acepta la renuncia presentada por doña Rosa García Gómez a la plaza obtenida para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 18 de enero de 1977 por la que se nombra Presidente del Patronato de la Universidad de Valencia a Joaquín Maldonado Almenar.
Orden de 18 de enero de 1977 por la que se nombra Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Barcelona a don Fernando Puerta Sales.
Orden de 19 de enero de 1977 por la que se dispone el cese, a petición propia, como Presidente de la Comisión de Patronato del Colegio Universitario de Almería, don Juan Pérez y Pérez.
Orden de 27 de enero de 1977 por la que se aprueba el expediente de las oposiciones al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media de «Francés» convocadas por Orden de 18 de diciembre de 1975 y se nombra a los opositores que optaron por ser nombrados funcionarios interinos en la plaza obtenida.
Orden de 27 de enero de 1977 por la que se aprueba el expediente de las oposiciones al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media de «Griego», convocadas por Orden de 18 de diciembre de 1975 y se nombra al opositor que optó por ser nombrado funcionario interino en la plaza obtenida.
Orden de 28 de enero de 1977 por la que se nombra Presidente de la Comisión de Patronato de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Palencia a don José Luis Alonso Almodóvar.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid