Orden de 1 de marzo de 1977 por la que se nombra funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado a la funcionaria del Cuerpo Auxiliar doña María Begoña Valiente Galdós.
Orden de 1 de marzo de 1977 por la que se nombra a don Juan Nogués Ivern funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 8 de marzo de 1977 por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria de los aspirantes que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Secretario de la primera categoría a don Antonio Uribarri Murillo. Secretario de la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Badajoz.
Orden de 15 de febrero de 1977 por la que se dispone el cese del Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Agricultura.
Orden de 15 de febrero de 1977 por la que se nombra Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Agricultura.
Orden de 24 de febrero de 1977 por la que se nombra Consejero nacional de Educación con carácter de propietario, en representación del Ministerio de Marina.
Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se nombra a don Joaquín Sánchez-Cervera Ruiz Secretario general del Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial.
Resolución de la Subsecretaría de Comercio por la que se aprueban las relaciones de Técnicos y Ayudantes comerciales del Estado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid