Real Decreto 654/1977, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de don Gabriel Pita da Veiga y Sanz como Ministro de Marina.
Real Decreto 655/1977, de 14 de abril, por el que se nombra Ministro de Marina a don Pascual Pery Junquera.
Real Decreto 656/1977, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese como Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Nacional «Santa Bárbara de Industrias Militares» del Teniente General don Mariano Fernández Gavarrón.
Real Decreto 657/1977, de 28 de marzo, por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Nacional «Santa Bárbara de Industrias Militares» al Teniente General don Carlos García Riveras.
Real Decreto 658/1977, de 1 de abril, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante a don Rafael Gómez Escolar y González.
Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se resuelve concurso para la provisión de determinados cargos judiciales.
Real Decreto 659/1977, de 1 de abril, por el que se dispone que el Teniente General don Carlos García Riveras cese en el cargo de Jefe Superior de Material.
Orden de 8 de marzo de 1977 por la que se nombra Vocal representante de la Subsecretaría de Planificación en la Junta Superior Coordinadora de Política Tabaquera a don Rafael de la Cruz Corcoll.
Orden de 12 de marzo de 1977 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo número 3 de Valencia, don José María Varas de Vega, pase destinado a la número 1 de Navarra.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda por la que se resuelve el concurso convocado en 23 de junio de 1976 para cubrir dos plazas de la Escala de Delineantes del Organismo por funcionarios de carrera del Estado que cuenten con el mismo nivel y funciones que los que corresponden a la citada Escala.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid