Orden de 11 de junio de 1977 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de la Gobernación del Coronel honorario de Infantería don Antonio Bravo Pezzi.
Orden de 11 de junio de 1977 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de la Gobernación del Capitán de Infantería don Félix García Alonso.
Orden de 11 de junio de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad en el Ministerio de Justicia el Comandante de Intervención don Antonio Inaraja Arévalo.
Corrección de errores en la Orden de 30 de diciembre de 1976 por la que se nombran funcionarios de la Escala Administrativa del Cuerpo a extinguir de personal procedente de Organismos autónomos suprimidos.
Orden de 10 de junio de 1977 por la que se reintegra en el escalafón de la carrera judicial a don Cristóbal Estévez Alvarez.
Orden de 11 de junio de 1977 por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos Auxiliar Masculino y Femenino de Instituciones Penitenciarias, los cuales quedan integrados en el de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se acuerda la jubilación forzosa del Notario de Madrid don José Aragonés Andrade, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Villena, Colegio Notarial de Valencia, a don Manuel Giner Gascón, Notario de dicha localidad.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de León, Colegio Notarial de Valladolid, a don Roberto Parejo Gamir.
Real Decreto 1912/1977, de 21 de julio, por el que se dispone que el General de Brigada de Caballería don Carlos Reigada de Pablo pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Real Decreto 1913/1977, de 27 de julio, por el que se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción Social al General de División del Ejército de Tierra don Emilio Monje Rodríguez.
Real Decreto 1914/1977, de 27 de julio, por el que se nombra Jefe del Mando de Escoltas al Contralmirante don Hermenegildo Franco y González-Llanos.
Real Decreto 1915/1977, de 28 de julio, por el que el General de Brigada de Infantería don Rafael Salgado Calderón pasa a la situación de reserva.
Orden de 27 de mayo de 1977 por la que ingresa en la escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se relaciona.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del personal del antiguo Cuerpo de Vigilantes de Caminos que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Sargento primero Supernumerario del Cuerpo de Policía Armada don Bonifacio Martín de Lucas.
Resolución del Instituto Nacional de Urbanización por la que se nombran funcionarios públicos propios de este Organismo a los opositores aprobados, correspondientes a las pruebas selectivas (turnos libre y restringido) para cubrir vacantes de la Escala Facultativa.
Orden de 23 de julio de 1977 por la que se dispone el cese del Jefe del Gabinete Técnico del excelentísimo señor Ministro, don Adolfo Iranzo González.
Orden de 26 de julio de 1977 por la que se dispone el nombramiento de don Eduardo Serra Rexach como Jefe del Gabinete Técnico del excelentísimo señor Ministro.
Orden de 26 de julio de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete Técnico, adscrito a la Secretaría de Estado para la Coordinación y Programación Económicas, a don José Espí Martínez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid