Real Decreto 1962/1977, de 23 de julio, por el que se nombra Secretario Jefe del Gabinete Técnico del Ministro adjunto para las Regiones a don Luis Cosculluela Montaner.
Real Decreto 1963/1977, de 29 de julio, por el que se nombran Consejeros del Presidente del Gobierno.
Orden de 27 de junio de 1977 por la que se resuelve concurso de plazas convocadas en los Ministerios y Organismos civiles que se citan para ser cubiertas por Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra.
Orden de 18 de junio de 1977 por la que se acepta la renuncia al cargo de Secretario de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Ciudad Real.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Oficiales de la Administración de Justicia (rama de Juzgados).
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Real Decreto 1964/1977, de 30 de julio, por el que se dispone que el Teniente General del Ejército del Aire don Angel Selbane Cagide pase al Grupo «B».
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se rectifica la de 27 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 265).
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado por inutilidad física del Policía del Cuerpo de Policía Armada don José Coso Laserna.
Orden de 1 de junio de 1977 por la que se dispone el cese de don Amador Jover Moyano como Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba.
Orden de 1 de junio de 1977 por la que se determina el cese de don Francisco González García como Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y se nombra Director de dicho Instituto a don Rafael Márquez Delgado.
Orden de 4 de junio de 1977 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Rafael Portaencasa Baeza, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid.
Orden de 13 de junio de 1977 por la que se adjudica destino definitivo en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad a los señores que se indican, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Nacional de Educación.
Real Decreto 1965/1977, de 29 de julio, por el que se nombra Subgobernador del Banco de España a don Mariano Rubio Jiménez.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Vicesecretario general Técnico, en la Secretaría General Técnica a don Juan Manuel Ortega y Díaz-Ambrona.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Secretario general de la Subsecretaría de Economía a don Jaime Sánchez Revenga.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Asuntos de Personal en la Subsecretaría de Economía a don Julián Zapatero Trifol.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Estudios en la Secretaría General Técnica a don Pedro Pérez Fernández.
Real Decreto 1966/1977, de 29 de julio, por el que se nombra Subsecretario del Ministerio de Cultura y Bienestar a don Fernando Castedo Alvarez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid