Orden de 14 de junio de 1977 por la que se integra en el Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado al funcionario del Cuerpo General Auxiliar doña María del Carmen Torre Iglesias.
Orden de 1 de agosto de 1977 por la que se nombran doscientos alumnos del Centro de Selección de la Academia General del Aire.
Corrección de erratas de la Orden de 4 de julio de 1977 por la que, como resultado de las oposiciones, cuatro sacerdotes ingresan en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada como Capellanes segundos alumnos.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto que se cita.
Orden de 2 de agosto de 1977 por la que cesa como Subdirector general de Construcciones del Instituto Nacional de la Vivienda don Rafael Sánchez-Castillo Sánchez.
Real Decreto 2045/1977, de 11 de julio, por el que se dispone el cese como Inspector general de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia de don Juan Cesáreo Ortiz Urculo.
Real Decreto 2046/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Andrés Chordi Corvo.
Orden de 20 de mayo de 1977 por la que se nombra Catedrático numerario de Institutos Técnicos de Enseñanza Media de Especial Agrícola-Ganadera en virtud de concurso de traslados y se declaran desiertas varias plazas.
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se nombran Catedráticos numerarios y Profesores especiales numerarios de Institutos Técnicos de Enseñanza Media de Dibujo en virtud de concurso de traslados.
Orden de 24 de mayo de 1977 por la que se nombra a don Joaquín Agulló y Batllé Catedrático numerario del grupo V de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Orden de 2 de junio de 1977 por la que se nombra a don José Torrella y Cascante Catedrático numerario del grupo IX de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Orden de 3 de junio de 1977 por la que se nombra a don Angel de la Fuente y Antúnez Catedrático numerario del grupo I de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 16 de junio de 1977 por la que se nombran Maestros de Taller numerarios de Institutos Técnicos de Enseñanza Media de Sección Carpintería en virtud de concurso de traslados.
Orden de 18 de junio de 1977 por la que se adjudica destino definitivo en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad a don Francisco Dubón Pérez, en virtud de concurso de traslado y previo dictamen del Consejo Nacional de Educación.
Orden de 21 de junio de 1977 por la que se anula el nombramiento de don Vicente Caballer Mellado, efectuado en virtud de concurso-oposición restringido por Orden ministerial de 31 de julio de 1975.
Orden de 21 de junio de 1977 por la que se aprueba el expediente de la oposición a ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos para cubrir una plaza en el Museo Arqueológico Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias de Valencia y se hace el nombramiento de doña María Paz Soler Ferrer.
Orden de 21 de junio de 1977 por la que se aprueba el expediente de la oposición a ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos para cubrir dos plazas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y se nombra a don Luis Luna Moreno y doña Eloísa García García.
Orden de 22 de junio de 1977 por la que se anulan los nombramientos de don Estanislao Ramón Trives y doña Aurora Gloria Egido Martínez, efectuados en virtud de concurso de traslado.
Resolución de la Dirección General, Presidencia del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, por la que se nombran Subalternos del Organismo a los funcionarios que han superado las pruebas de la oposición restringida con fecha 18 de marzo de 1976.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se dispone el cese de don Alfredo Barba Carmena en el cargo de Subdirector general del Instituto Español de Emigración.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se nombra a don Segismundo Crespo Valera Subdirector general del Instituto Español de Emigración.
Resolución de la delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se anula en parte la de 18 de octubre de 1975, de acuerdo con lo ordenado por la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, dictada el 16 de mayo de 1977.
Resolución de la delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se anula en parte la de 2 de septiembre de 1976, de acuerdo con lo ordenado por la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, dictada el 16 de mayo de 1977.
Orden de 3 de agosto de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Racionalización y Asistencia Técnica a don Miguel Suárez Campos.
Orden de 3 de agosto de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Financiación a don Lorenzo Gil Peláez.
Orden de 3 de agosto de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Gestión a don Alberto Pereda Mateos.
Orden de 3 de agosto de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Asuntos Internacionales a don Javier de la Cueva y Fernández del Campo.
Orden de 3 de agosto de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Mejoras y Entidades de Previsión Social Voluntaria a don José Luis Pérez-Payá Soler.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid