Orden de 29 de julio de 1977 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Alfonso Alzugaray Jacome, Juez municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se concede el reingreso en el servicio activo a don Baldomero Amo y Soto.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se concede el reingreso al servicio activo al Secretario de la Justicia Municipal don Narciso Verdejo Tobarra.
Real Decreto 2244/1977, de 6 de agosto, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, a los Coroneles en situación de retirados don Alfonso Garriga Gil y don Eduardo Blanco Rodríguez.
Real Decreto 2245/1977, de 27 de agosto, por el que cesa en los cargos de Presidente del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio el General de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en situación de reserva, don Luis Azcárraga Pérez-Caballero.
Real Decreto 2246/1977, de 27 de agosto, por el que se nombra Presidente de Honor del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio al General de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en situación de reserva, don Luis Azcárraga Pérez-Caballero.
Real Decreto 2247/1977, de 27 de agosto, por el que se dispone cese en el cargo de Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre don José Ramón Benavides Gómez-Arenzana.
Orden de 25 de abril de 1977 por la que se publica la relación circunstanciada de funcionarios de la Escala Técnico-Administrativa a extinguir de este Ministerio, referida al 31 de diciembre de 1976.
Orden de 27 de agosto de 1977 por la que se nombra Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a don Perfecto Albert Altemir.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía supernumerario del Cuerpo de Policía Armada don Clemente Gago Faundez.
Real Decreto 2248/1977, de 27 de agosto, por el que cesa como Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en Barcelona don Miguel Montoro Puerto.
Real Decreto 2249/1977, de 27 de agosto, por el que se dispone el cese como Presidente de la Junta del Puerto de Bilbao de don Alvaro Delclaux Berrenechea.
Real Decreto de 2250/1977, de 27 de agosto, por el que cesa como Presidente de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas don Matías Vega Guerra.
Real Decreto 2251/1977, de 27 de agosto, por el que cesa como Presidente de la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife don Cándido Luis García Sanjuán.
Decreto 2252/1977, de 27 de agosto, por el que se dispone el cese como Presidente de la Junta del Puerto de Valencia de don Bernardo de Lassala y González.
Real Decreto 2253/1977, de 27 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Junta del Puerto de Bilbao a don Adolfo Careaga Fontecha.
Real Decreto 2254/1977, de 27 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Junta del Puerto de La Luz y de Las Palmas a don Rafael Bittini Delgado.
Real Decreto 2255/1977, de 27 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife a don Alonso Rodríguez de Azero y del Hoyo.
Real Decreto 2256/1977, de 27 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Junta del Puerto de Valencia a don Salvador Castellano Vilar.
Orden de 23 de agosto de 1977 por la que cesa don Vicente García Ribes como Presidente del Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión referente al concurso libre de méritos convocado el 24 de febrero de 1976 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Escuela Iberoamericana de Endocrinología y Nutrición de la Seguridad Social de Madrid.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid