Real Decreto 2718/1977, de 3 de noviembre, por el que se dispone que el Teniente General don Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu pase a la situación de «Reserva».
Real Decreto 2719/1977, de 2 de noviembre, por el que cesa como Director general de Obras Hidráulicas don Santiago Serrano Pendán.
Real Decreto 2720/1977, de 2 de noviembre, por el que cesa como Director general de Puertos y Señales Marítimas don Francisco Javier Peña Abizanda.
Real Decreto 2721/1977, de 2 de noviembre, por el que se nombra Director general de Obras Hidráulicas a don José María Fluxá Ceva..
Real Decreto 2722/1977, de 2 de noviembre, por el que se nombra Director general de Puertos y Señales Marítimas a don Pedro José López Jiménez.
Orden de 19 de julio de 1977 por la que se nombra a don Francisco Javier Llimona Pages Profesor agregado de «Botánica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia.
Orden de 19 de agosto de 1977 por la que se nombra a don José María Vegara Carrió Profesor agregado de «Teoría económica (1.ª)» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden de 19 de agosto de 1977 por la que se nombra a don Salvador Barberá Sandez Profesor agregado de «Teoría económica (Macroeconomía)» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Bilbao.
Orden de 19 de agosto de 1977 por la que se nombra a don Luis Carlos Tormo García Profesor agregado de «Teoría económica (2.ª)» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 1 de septiembre de 1977 por la que se nombra a don Pedro Caldentey Albert Profesor agregado del grupo XXXIV, «Comercialización y Divulgación agraria» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba.
Corrección de errores de la Orden de 14 de julio de 1977 por la que se adjudica destino definitivo a los señores que se indican en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en virtud de concurso de traslado y previas propuestas de las Comisiones correspondientes.
Corrección de errores de la Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se nombran funcionarios de la Escala Administrativa de dicho Organismo.
Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se dispone el cese de Delegados provinciales de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 2 de noviembre de 1977 por la que se dispone el cese de don José Luis Carballo Alonso como Director del Servicio de Empleo y Acción Formativa.
Orden de 2 de noviembre de 1977 por la que se nombra a don Manuel Sevilla Corella Director del Servicio de Empleo y Acción Formativa.
Orden de 17 de octubre de 1977 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona, por jubilación por edad, del señor Coll Ortega.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión referente en el concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria «Antonio Coello Cuadrado», de Logroño.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid