Orden de 10 de noviembre de 1977 por la que se nombra Jefe del Centro de Información Administrativa, con categoría de Subdirector general, a don Bruno Vega Rodríguez.
Resolución de la Secretaría de Estado para Administración Publica por la que se dispone cese don Miguel Angel Arroyo Gómez como Subdirector general de la Función Pública.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombra Subdirector general de Administración Institucional a don José Luis Guerrero Aroca.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombra Subdirector general de Gestión Económica y Financiera a don Antonio Sánchez-Sacristán Jiménez-Pernudo.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombra Subdirector general de Personal y Asuntos Generales a don Juan Abril Hernández.
Real Decreto 2830/1977, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de Inspector Farmacéutico del Ejército del Aire al Coronel Farmacéutico del Cuerpo de Farmacia del Aire don Joaquín Cacho Cacho.
Real Decreto 2831/1977, de 15 de noviembre, por el que se dispone pase a la situación de «Reserva» el Inspector Farmacéutico del Ejército del Aire don Carlos González Ortiz.
Orden de 7 de noviembre de 1977 por la que cesa en el cargo de Subdirector general de Ordenación de las Exportaciones Industriales el Técnico comercial del Estado don Juan José Zaballa Zayas.
Orden de 7 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Ordenación de las Exportaciones Industriales al Técnico Comercial del Estado don Bartolomé Bonet Moner.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 13 de enero de 1976 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de Palma de Mallorca.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica en propiedad la plaza de Jefe de Servicio de Rehabilitación de la Residencia Sanitaria «Montecelo», de Pontevedra.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 17 de enero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento «Concepción Arenal», de Santiago de Compostela.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica en propiedad la plaza de Jefe de Servicio de Medicina Pediátrica de la Ciudad Sanitaria «Carlos Haya», de Málaga.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 13 de enero de 1976 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de Palma de Mallorca.
Real Decreto 2832/1977, de 7 de noviembre, por el que se dispone el cese de diversos Delegados provinciales del Ministerio de Información y Turismo.
Real Decreto 2833/1977, de 7 de noviembre, por el que se nombran Delegados provinciales del Ministerio de Cultura.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid