Real Decreto 2852/1977, de 11 de noviembre, por el que se dispone cese como Presidente del Consejo de Administración del «Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anónima», don José Elías Gallegos Romero.
Orden de 18 de octubre de 1977 por la que se nombra a don Julián Muelas Redondo Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Toledo.
Orden de 7 de noviembre de 1977 por la que se nombra Ordenador general de Pagos del Ministerio de Defensa a favor de don Laureano García Ventura.
Orden de 29 de julio de 1977 por la que se nombra a don Bernardino Gómez Alonso de la Sierra Profesor agregado de «Farmacología» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 29 de julio de 1977 por la que se nombra a don José Luis Lancho Alonso Profesor agregado de «Anatomía humana (Neuroanatomía)» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.
Real Decreto 2853/1977, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Juan Victoriano Barquero Barquero como Presidente del Tribunal Central de Amparo.
Corrección de errores de la Orden de 2 de noviembre de 1977 por la que se dispone el cese de don José Luis Carballo Alonso como Director del Servicio de Empleo y Acción Formativa.
Corrección de errores de la Orden de 2 de noviembre de 1977 por la que se nombra a don Manuel Sevilla Corella Director del Servicio de Empleo y Acción Formativa.
Real Decreto 2854/1977, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Peña Abizanda como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2855/1977, de 15 de octubre, por el que se nombra a don Carlos Bustelo y García del Real Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria como representante del Ministerio de Comercio y Turismo.
Real Decreto 2856/1977, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ricardo Monet Antón como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio del Aire.
Real Decreto 2857/1977, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Isturiz de Aguinaga como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 2858/1977, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José Fernández-Amigo Muñoz como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Defensa.
Real Decreto 2859/1977, de 28 de octubre, por el que se nombra a don Jerónimo Arozamena Sierra Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 2860/1977, de 28 de octubre, por el que se nombra a don Jaime Fonrodona Sala Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Real Decreto 2861/1977, de 28 de octubre, por el que se nombra a don José María Alvarez del Manzano Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Agricultura.
Orden de 4 de agosto de 1977 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Capacitación Agraria de don Pedro Llorente Martínez.
Orden de 16 de septiembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Capacitación Agraria a don Manuel Hernández Pagán.
Resolución de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes por la que se nombran funcionarios de la Escala Administrativa del Organismo a determinados funcionarios de su Escala Auxiliar.
Orden de 15 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Coordinación de la Secretaría General Técnica del Departamento a don Pedro González-Haba González.
Orden de 7 de octubre de 1977 por la que se ha dispuesto el cese de don Rufino Segura Arnandis como Rector de la Universidad Laboral de Eibar.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid