Orden de 26 de julio de 1977 por la que se declara la jubilación forzosa de don Rafael de Garay Ramírez (B01PG165) y se le reconocen como tiempo de servicios prestados a efectos pasivos desde el 10 de enero de 1947 hasta el 17 de marzo de 1977.
Orden de 26 de julio de 1977 por la que se declara la jubilación forzosa de don Ginés Rubio López (B01PG164) y se le reconocen como tiempo de servicios a efectos pasivos desde el 1 de abril de 1952, fecha de su ingreso en la Administración Internacional de Tánger, hasta el 29 de junio de 1973, fecha de su jubilación forzosa.
Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se declara la jubilación forzosa de don Pedro Prados Moreno (A20PG12) y se le reconocen como tiempo de servicios prestados a efectos pasivos desde el 1 de mayo de 1928 hasta el 25 de marzo de 1970 y desde el 15 de noviembre de 1972 hasta el 30 de mayo de 1974.
Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se declara la jubilación forzosa de don Antonio Pérez Béjar (B01PG163) y se le reconocen como tiempo de servicios prestados a efectos pasivos desde el 1 de noviembre de 1945 hasta el 23 de abril de 1975.
Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se declara la jubilación forzosa de don Eduardo Olleta Reines (B01PG161) y se le reconocen como tiempo de servicios prestados a efectos pasivos desde el 1 de agosto de 1930 hasta el 21 de abril de 1968.
Resolución de la Dirección general de los Registros y del Notariado por la que se concede la excedencia voluntaria al Notario de Tineo don Pedro Avila Navarro.
Real Decreto 2891/1977, de 4 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala.
Real Decreto 2892/1977, de 13 de octubre, por el que el General de Brigada de Infantería don Manuel Melis Clavería cesa en el cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tierra.
Real Decreto 2893/1977, de 27 de octubre, por el que se nombra Director del Hospital Militar «Generalísimo Franco» al General Subinspector Médico don Arturo Criado Amunátegui.
Real Decreto 2894/1977, de 29 de octubre, por el que se nombra Jefe de la División de Infantería Motorizada «Maestrazgo» número tres al General de División don José León Pizarro.
Real Decreto 2895/1977, de 3 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División al General de Brigada de Artillería don Francisco Valencia Remón.
Real Decreto 2896/1977, de 3 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma don Ricardo González Olmedo.
Real Decreto 2897/1977, de 3 de noviembre, por el que se nombra Jefe de Artillería de la División Acorazada Brunete número 1 al General de Brigada de Artillería, del Grupo de «Mando de Armas», Diplomado de Estado Mayor, don Fernando Esquivias Franco.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Junta del Puerto de Tarragona relativa a nombramiento de Oficial administrativo del Organismo.
Orden de 8 de septiembre de 1977 por la que cesa en el cargo de Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Cartagena don Calixto Muñoz Méndez.
Orden de 3 de octubre de 1977 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Fisiología general y especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna a don Carmelo Luis López-Arias Calleja.
Orden de 14 de octubre de 1977 por la que se nombra Profesor numerario de «Tecnología del Metal» de Escuelas de Maestría Industrial a don Miguel Gutiérrez Sánchez.
Orden de 3 de noviembre de 1977 por la que cesa como Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría don José Antonio Sánchez Mariscal.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se cesa como Vicesecretario general Técnico de Estadística e Informática a don José Antonio Vinagre Velasco.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se cesa como Vicesecretario general Técnico de Información y Legislación a don José María Peña Vázquez.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se cesa como Vicesecretario general Técnico de Estudios a don Francisco Botella Botella.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se nombra Vicesecretario general Técnico a don José Porcuna Artigas.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Análisis Sectorial a don José Antonio Vinagre Velasco.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Relaciones Agrarias Internacionales a don Francisco Botella Botella.
Orden de 8 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Legislación a don José María Peña Vázquez.
Resolución del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen por la que se hace público el nombramiento de un funcionario de carrera en las pruebas selectivas convocadas para cubrir una plaza de la Escala Administrativa de este Organismo.
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Apraiz Anchustegui en el cargo de Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Resolución de la Dirección general de Correos y Telecomunicación por la que se nombran y destinan los opositores aprobados en la convocatoria de Carteros urbanos, en expectación de destino.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se incluye, con carácter definitivo, en el grupo «A» de la Escala Docente de Universidades Laborales al personal ingresado por convocatoria de 23 de junio de 1976.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se incluye con carácter definitivo en el grupo «A» de la Escala Docente de Universidades Laborales al personal ingresado por convocatoria de 27 de febrero de 1975.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se incluye con carácter definitivo en el grupo «C», subgrupo Ayudantes de Colegio, de la Escala Docente de Universidades Laborales, al personal ingresado por convocatoria de 27 de febrero de 1975.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el al concurso libre de méritos convocado en 5 de diciembre de 1975 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», de Bilbao.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 21 de enero de 1976 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del Cristal», de Orense.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 4 de marzo de 1976 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de la Candelaria», de Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se anula, en parte, la de 27 de mayo de 1977, relativa a la adjudicación en propiedad de la plaza de Jefe de Departamento de Cirugía General de la Ciudad Sanitaria «Juan Canalejo», de La Coruña.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de diciembre de 1975 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», de Bilbao.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica en propiedad la plaza de Jefe de Departamento de Tocoginecología de la Ciudad Sanitaria «Teniente Coronel Noreña», de Córdoba.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid