Orden de 14 de febrero de 1978 por la que se nombran Vocales del Consejo Rector del Centro de Estudios Constitucionales.
Orden de 29 de diciembre de 1977 por la que se acuerda la inclusión de don Miguel Rioboo Enríquez en la relación de los funcionarios que deben integrar el Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios.
Orden de 10 de febrero de 1978 por la que se nombran Contadores del Tribunal de Cuentas del Reino a los opositores aprobados.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el paso a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de Policía Armada don Luis Rivera González.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Matías de Gijón Lázaro.
Real Decreto 187/1978, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ricardo Jerez Amador de los Ríos como Inspector general de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 188/1978, de 10 de febrero, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid a don Ricardo Jerez Amador de los Ríos.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de diciembre de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», de Bilbao.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 27 de octubre de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del Perpetuo Socorro», de Badajoz.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 4 de marzo de 1976 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de Alarcos», de Ciudad Real.
Orden de 1 de febrero de 1978 por la que se dispone el cese de Consejeros de representación en el Consejo de Administración de la Sociedad General de Autores de España y nombramiento de Consejeros en la citada Sociedad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid