Orden de 15 de marzo de 1978 por la que se dispone el cese de don Antonio Rúa Benito en el cargo de Subdirector general de Entidades Financieras de la Dirección General de Política Financiera.
Orden de 22 de marzo de 1978 por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Ortega y Díaz-Ambrona en el cargo de Subdirector general, Vicesecretario general técnico de la Secretaría General Técnica.
Orden de 27 de marzo de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Entidades Financieras de la Dirección General de Política Financiera a don José María García Alonso.
Orden de 27 de marzo de 1978 por la que se nombra Subdirector general, Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en la Secretaría de Estado para la Coordinación y Programación Económicas a don Antonio García de Blas.
Cambios oficiales del día 5 de abril de 1978.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid