Orden de 7 de julio de 1978 por la que se resuelve el concurso número 1/1978 de traslados por méritos, convocado entre funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado.
Orden de 27 de junio de 1978 por la que se asciende a Ministro plenipotenciario de primera clase a don José Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta.
Real Decreto 1680/1978, de 10 de julio, por el que cesan como Inspectores nacionales de la Vivienda don Juan Picón Alonso y don Antonio Navarro Angulo.
Real Decreto 1681/1978, de 10 de julio, por el que don José Alfonso Nebrera García cesa como Delegado provincial de Obras Públicas y Urbanismo en Granada.
Real Decreto 1682/1978, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don José García León como Delegado provincial de Obras Públicas en Murcia.
Real Decreto 1683/1978, de 10 de julio, por el que cesa como Delegado de la Vivienda en Murcia don José Moreno Lorente.
Real Decreto 1684/1978, de 10 de julio, por el que se nombran Delegados provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra Secretario general de la Dirección General de Ordenación y Acción Territorial a don Fernando Fernández Cavada y Royo Villanova, funcionario del Cuerpo General Técnico.
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Personal Laboral de la Dirección General de Servicios a don Ernesto Noguerol López, funcionario del Cuerpo General Técnico.
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Normativa de la Dirección General de Ordenación y Acción Territorial a don Francisco Rodríguez Acosta, funcionario del Cuerpo de Arquitectos.
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Arquitectura de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a don Miguel Angel López Miguel, funcionario del Cuerpo de Arquitectos de este Departamento.
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Recursos, Cámaras y Colegios Profesionales de la Dirección General de Servicios a don Francisco Díaz Moreno, funcionario del Cuerpo General Técnico.
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Planes y Programas de la Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a don José Luis González-Haba González, funcionario del Cuerpo General Técnico.
Orden de 10 de julio de 1978 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo a don José Alfonso Nebrera García.
Orden de 13 de junio de 1978 por la que se resuelve el concurso de traslados para la provisión de Cátedras vacantes de «Italiano» en Institutos Nacionales de Bachillerato.
Orden de 3 de julio de 1978 por la que se rectifica la de 9 de junio de 1978 por la que se nombran Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los señores que se citan.
Orden de 1 de junio de 1978 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación circunstanciada de funcionarios de carrera, referida al 1 de julio de 1977, del Cuerpo de Auxiliares Sindicales del Organismo Autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 22 de junio de 1978 por la que se dispone el cese de don Gonzalo Bilbao Agejas en el cargo de Director de la Obra Sindical de Formación Profesional.
Orden de 22 de junio de 1978 por la que se nombra Director de la Obra Sindical de Formación Profesional a don Casimiro Martínez Fuertes.
Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de la Escala de Titulados Superiores de la plantilla del Organismo.
Orden de 5 de julio de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Publicaciones, Documentación e Información del comercio Exterior al Técnico Comercial del Estado don Francisco Fernández de Córdoba.
Orden de 30 de junio de 1978 por la que se nombra Subdirector general, Secretario técnico, de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística a don Luis Benlloch Gregori, funcionario del Cuerpo de Estadísticos Facultativos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid