Real Decreto 1692/1978, de 15 de julio, por el que se dispone el cese del Vicealmirante don Miguel Romero Moreno como Segundo Jefe del Alto Estado Mayor.
Real Decreto 1693/1978, de 15 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Ciudad Real don Eduardo Ameijide y Montenegro.
Real Decreto 1694/1978, de 15 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Gerona don José María Mesa Parra.
Real Decreto 1695/1978, de 15 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Navarra don Ignacio Llano Cifuentes.
Real Decreto 1696/1978, de 15 de julio, por el que se dispone cese como Subgobernador civil de la provincia de Barcelona don José Donadéu Cadafalch.
Real Decreto 1697/1978, de 15 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Ciudad Real a don Ramón Bello Bañón.
Real Decreto 1698/1978, de 15 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Gerona a don José Donadéu Cadafalch.
Real Decreto 1699/1978, de 15 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Navarra a don Eduardo Ameijide y Montenegro.
Orden de 8 de julio de 1978 por la que se promueve a la categoría de Letrado mayor superior a don Pedro González Botella.
Orden de 8 de julio de 1978 por la que se promueve a la categoría de Letrado mayor superior a don Marcelino Cabanas Rodríguez.
Orden de 8 de julio de 1978 por la que se promueve a la categoría de Letrado mayor en el Cuerpo Especial Técnico de este Ministerio a don Gustavo Lescure Martín.
Resolución de la Subsecretaría por la que se declara jubilado a don Fernando de Campos y Salcedo, Letrado mayor superior del Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este Ministerio.
Real Decreto 1700/1978, de 10 de julio, por el que se asciende al empleo de Almirante al Vicealmirante don Miguel Romero Moreno, nombrándole Jefe del Apoyo Logístico.
Real Decreto 1701/1978, de 15 de julio, por el que se nombra Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo al Almirante don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pinto.
Orden de 20 de junio de 1978 por la que se nombran los componentes de la Comisión de Contratación del Ministerio de Defensa.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 14 de junio de 1978 por la que se nombran Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Historia media universal y de España» (Facultad de Filosofía y Letras), en virtud de concurso-oposición libre, a los señores que se relacionan.
Orden de 29 de junio de 1978 por la que se nombra Catedrático en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de Madrid a don Adalberto Martínez Solaesa, en virtud de concurso-oposición libre, para la asignatura de «Organo y Armonio» en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.
Orden de 1 de junio de 1978 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación circunstanciada de funcionarios de carrera, referida al 1 de julio de 1977, del Cuerpo de Subalternos Sindicales del Organismo autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que en aplicación de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de octubre de 1976 se nombran funcionarios de la Escala de Administrativos de dicho Instituto a determinados funcionarios actualmente pertenecientes a la de Auxiliares Administrativos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid