Orden de 31 de agosto de 1978 por la que se dispone el cese como Jefe del Gabinete de Programas y Estudios Prospectivos de la Dirección General del Instituto Nacional de Prospectiva de don José Luis Pardos Pérez.
Orden de 23 de septiembre de 1978 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior el Coronel Auditor don Fernando Erro Mendiluce.
Orden de 23 de septiembre de 1978 por la que se causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía el Comandante de Ingenieros don José Sánchez Rodríguez.
Orden de 23 de septiembre de 1978 por la que se causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia el Comandante de Artillería don Crisantos Beltrán Nebreda.
Orden de 23 de septiembre de 1978 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda el Comandante de Caballería don Ricardo Santandréu Fernández.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se concede la jubilación voluntaria a don Angel Luis de la Herrán y de las Pozas, Notario de San Fernando de Henares.
Orden de 31 de mayo de 1978 por la que se acuerda el nombramiento de funcionarias de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 2 de octubre de 1978 por la que se nombran Profesores en régimen de comisión de servicio para el Centro Piloto «Ramiro de Maeztu».
Orden de 2 de octubre de 1978 por la que se nombran Profesores en régimen de comisión de servicio para el Centro Piloto «Isabel la Católica».
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se dispone la publicación de la relación circunstanciada de los funcionarios de carrera, referida al 24 de mayo de 1978, del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. (Conclusión.).
Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se nombra Secretario de Gobierno del Tribunal Central de Trabajo a don José María Dilla Gutiérrez.
Orden de 14 de septiembre de 1978 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Vicente Rojo Fernández en el cargo de Subdirector general de Investigación y Docencia, de la Subsecretaría de la Salud.
Orden de 3 de octubre de 1978 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Julio Díaz Martín en el cargo de Secretario general de la Subsecretaría de la Salud.
Orden de 18 de septiembre de 1978 por la que se nombra Auxiliar artístico del Real Jardín Botánico de Madrid a don Raúl Mosquera Lobo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid