Real Decreto 2437/1978, de 15 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de León a don Pedro Jesús Vitrián Esparza.
Real Decreto 2438/1978, de 15 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Pamplona a don José María de Lecea y Ledesma.
Real Decreto 2439/1978, de 15 de septiembre, por el que se declara jubilado, por haber cumplido la edad reglamentaria, a don Federico Rodríguez Solano y Espín, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 29 de septiembre de 1978 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don José María Alcázar Vieyra de Abréu.
Orden de 30 de septiembre de 1978 por la que se confiere valor definitivo al Escalafón de la Carrera Fiscal, cerrado el 31 de diciembre de 1977.
Real Decreto 2440/1978, de 16 de octubre, por el que pasa a la situación de reserva el General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Luis Urbano Sanabria.
Orden de 10 de octubre de 1978 por la que se nombra Ordenador Delegado de Pagos para la Administración Central del Ejército al General Intendente del Ejército don Antonio Rivera Rodríguez.
Real Decreto 2441/1978, de 14 de octubre, por el que se dispone cese en el cargo de Director general del Tesoro don Rafael Gimeno de la Peña.
Real Decreto 2442/1978, de 14 de octubre, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado del Gobierno en «Tabacalera, S. A.», don Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Real Decreto 2443/1978, de 14 de octubre, por el que se nombra Director general del Tesoro a don Miguel Martín Fernández.
Real Decreto 2444/1978, de 14 de octubre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en «Tabacalera, S. A.», a don Rafael Gimeno de la Peña.
Real Decreto 2445/1978, de 14 de octubre, por el que se nombra Delegado del Gobierno de la «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima», a don Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Julián Morales Nieto.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía supernumerario del Cuerpo de Policía Armada don José Bermudo Butelo.
Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de Productos Agrarios por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de la oposición convocada por Resolución de 22 de julio de 1977.
Real Decreto 2446/1978, de 13 de octubre, por el que se dispone el cese como Presidente del Instituto de Crédito Oficial de don Alberto Cerrolaza Asenjo.
Real Decreto 2447/1978, de 13 de octubre, por el que se nombra Presidente del Instituto de Crédito Oficial a don Rafael Bermejo Blanco.
Real Decreto 2448/1978, de 14 de octubre, por el que se dispone el cese de don Victorino Anguera Sansó en el cargo de Subsecretario del Departamento.
Real Decreto 2449/1978, de 14 de octubre, por el que se dispone el cese de don José de Palacios y Carvajal en el cargo de Subsecretario de la Salud.
Real Decreto 2450/1978, de 14 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Javier Viñes Rueda en el cargo de Director general de Salud Pública y Sanidad Veterinaria.
Real Decreto 2451/1978, de 14 de octubre, por el que se nombra a don Luis Gamir Casares para el cargo de Secretario de Estado para la Seguridad Social.
Real Decreto 2452/1978, de 14 de octubre, por el que se nombra a don José Javier Viñes Rueda para el cargo de Subsecretario de la Salud.
Orden de 29 de septiembre de 1978 por la que se resuelven las pruebas selectivas, en turno libre y restringido, para la provisión de 335 plazas en la Escala Auxiliar de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional por la que se adjudican destinos provisionales a los funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar.
Orden de 4 de septiembre de 1978 por la que se nombra Registrador general de la Propiedad Intelectual a don José María Chico y Ortiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid