Orden de 30 de septiembre de 1978 por la que se nombra Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Badajoz, a don Damián Cáceres Godoy.
Orden de 30 de septiembre de 1978 por la que se nombra Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona, a don Eudaldo García de Palau.
Orden de 30 de septiembre de 1978 por la que se nombra Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Cuenca, a don José María Lázaro Corral.
Orden de 2 de octubre de 1978 por la que se nombra Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en La Coruña, a don Felipe Marcos Nieto.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se dispone el cese de don Francisco Barrera Pimienta como Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Badajoz.
Orden de 30 de septiembre de 1978 por la que se hace público el nombramiento de las Canonjías y Beneficios que se citan.
Orden de 14 de octubre de 1978 por la que se declara en situación de supernumerario en la Carrera judicial a don Fernando Salinas Molina, Juez de Primera Instancia e Instrucción número 1, Decano de San Felíu de Llobregat.
Orden de 9 de septiembre de 1978 por la que se acuerda la inclusión de don Alberto Miguel Alloza Beneyto en la relación de funcionarios que deben integrar el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios.
Orden de 9 de septiembre de 1978 por la que se acuerda la inclusión de don Adolfo García Gallego en la relación de funcionarios que deben integrar el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios.
Orden de 10 de julio de 1978 por la que se nombra a don Vicente Camarena Badía, Profesor agregado del grupo I «Matemáticas I» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 20 de julio de 1978 por la que se nombra a don Gustavo Suárez Pertierra Profesor agregado de «Derecho canónico» (2.ª) de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Orden de 8 de agosto de 1978 por la que se nombra a don Francisco Javier Fortea Pérez Profesor agregado de «Etnología y Prehistoria» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
Orden de 15 de septiembre de 1978 por la que se nombran Maestros de taller de Escuelas de Maestría Industrial en virtud de concurso restringido de acceso.
Orden de 4 de octubre de 1978 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Cartagena por fallecimiento del señor Muñoz Plazas.
Orden de 10 de octubre de 1978 por la que se deja sin efecto la de 19 de julio de 1978 que nombraba a don Luis Alberti López Subdirector general de Coordinación y Conciertos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid