Orden de 22 de noviembre de 1978 por la que se nombra a don Domingo Márquez Tornero funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda nombrar a los Auxiliares de la Administración de Justicia que se mencionan para las vacantes que se citan.
Orden de 15 de noviembre de 1978 por la que se asciende a los empleos que se mencionan en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles al personal que se cita.
Orden de 15 de noviembre de 1978 por la que pasa a honorario en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles el personal que se cita.
Corrección de errores de la Orden de 30 de octubre de 1978 por la que se resuelve el concurso de méritos número 1/1978 para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar.
Resolución de la Junta Administrativa de Obras Públicas de Las Palmas por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Orden de 3 de octubre de 1978 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Psicología evolutiva y diferencial» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca a doña María Eugenia Romano Pérez.
Orden de 10 de octubre de 1978 por la que se nombra a don Angel Gutiérrez Cardona Profesor agregado de «Análisis matemático 3.º (Análisis numérico)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 18 de octubre de 1978 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Cáceres de la Universidad de Extremadura a don Luis Morell Ocaña.
Orden de 18 de octubre de 1978 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna a don Gaspar Ariño Ortiz.
Orden de 3 de noviembre de 1978 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Ingenieros de Montes, referida a 31 de diciembre de 1977.
Orden de 24 de noviembre de 1978 por la que se nombra a don Ramón Rocher y Vaca Vocal representante del Ministerio de Industria y Energía en el Consejo de Defensa de la Competencia.
Orden de 2 de noviembre de 1978 por la que se nombra a doña Isabel Marchena Hidalgo Administrativo del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, al haber superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de fecha 1 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto).
Orden de 27 de noviembre de 1978 por la que don Pedro Manuel Bergés Soriano cesa en el cargo de Consejero provincial de Bellas Artes de Tarragona.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid