Real Decreto 137/1979, de 29 de enero, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Comercio y Turismo se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura.
Real Decreto 138/1979, de 27 de enero, por el que se asciende al Empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Fernando Ortiz Call.
Real Decreto 139/1979, de 27 de enero, por el que se asciende al Empleo de General Subinspector Médico del Ejército al Coronel Médico del Ejército don Mariano Aranguren Liébana, nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad de la 3.ª Región Militar.
Real Decreto 140/1979, de 27 de enero, por el que se asciende al empleo de General Inspector Médico del Ejército al General Subinspector Médico del Ejército don Enrique Ballester Ramón, nombrándole Jefe de Sanidad de la Dirección de Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apoyo Logístico del Ejército.
Real Decreto 141/1979, de 30 de enero, por el que se dispone que el General de División del Ejército don Leonardo Benito de Valle Ariz-Navarreta pase a la situación de Reserva.
Orden de 24 de enero de 1979 por la que se dispone cese en el cargo de Secretario general del Instituto de Planificación Contable don Antonio Noguero Salinas.
Orden de 20 de enero de 1979 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Zaragoza a don Enrique Mosquera Dans.
Orden de 11 de enero de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 1 de Navarra, don Federico García-Monge Redondo, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 5 de Zaragoza.
Orden de 11 de enero de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 2 de Burgos, don Federico Rodríguez Mira, pase destinado a la Magistratura número 4 de Alicante.
Orden de 11 de enero de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 2 de Vigo, don José María Botana López, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 3 de La Coruña.
Orden de 11 de enero de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 5 de Vizcaya, don José Ramón Fernández Otero, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 2 de Vigo.
Orden de 12 de enero de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 2 de Navarra, don Fernando de Lorenzo Martínez, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 3 de Valladolid.
Corrección de errores de la Orden de 28 de agosto de 1978 por la que se nombran 33 nuevos funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea y se destina a los mismos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid