Real Decreto 158/1979, de 29 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación (EA) al Coronel de Aviación, Caballero Mutilado Permanente de Guerra por la Patria, don Angel Aguarón del Hoyo.
Real Decreto 159/1979, de 29 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación (EA) al Coronel de Aviación, Caballero Mutilado Permanente de Guerra por la Patria, don Diego Galindo Pérez.
Real Decreto 160/1979, de 19 de enero, por el que se nombra Inspector general de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia a don José Ortiz Navacerrada.
Corrección de errores de la Orden de 13 de diciembre de 1978 por la que se nombran Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina del grupo VIII, «Electrónica I» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación), a los señores que se citan en virtud de concurso-oposición.
Corrección de errores de la Orden de 13 de diciembre de 1978 por la que se nombran Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina del grupo I, «Matemáticas» (Escuela Técnica Superior de Arquitectura), a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se resuelve, el concurso de traslados entre Profesores adjuntos de Universidad convocado por Resolución de 30 de noviembre de 1978
Orden de 3 de enero de 1979 por la que se dispone la publicación de la relación circunstanciada de funcionarios de carrera, referida al 31 de diciembre de 1977, del Cuerpo de Secretarios de Tercera de la Hermandad de Labradores y Ganaderos del Organismo autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 16 de enero de 1979 por la que se dispone el cese en el cargo de Subdirector general de Relaciones Industriales Internacionales de don Virgilio Soria Pérez.
Orden de 16 de enero de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Relaciones Industriales Internacionales a don Enrique Francisco Llorente Gómez.
Orden de 20 de enero de 1979 por la que se nombra Jefe del Gabinete de Estudios y Centro de Información del Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial a don Fernando Lanzaco Bonilla.
Real Decreto 161/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura a don José Manuel Rodríguez Molina.
Orden de 2 de febrero de 1979 por la que se dispone el cese de don José Manuel Rodríguez Molina como Director del Gabinete Técnico del Ministro de Agricultura, por pase a otro cargo.
Real Decreto 162/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Javier Viñes Rueda como Subsecretario de la Salud.
Real Decreto 163/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio José López-Casero García como Director general de Ordenación Farmacéutica.
Real Decreto 164/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Aracil Martín como Director general de Personal, Gestión y Financiación.
Real Decreto 165/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Isidro Gregorio García Díez como Director general de Prestaciones.
Real Decreto 166/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Emiliano Esteban Velázquez como Director general de Salud Pública y Sanidad Veterinaria.
Real Decreto 167/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra a don José Javier Viñes Rueda para el cargo de Subsecretario del Departamento.
Real Decreto 168/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra a don Antonio José López-Casero García para el cargo de Director general de Farmacia y Medicamentos.
Real Decreto 169/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra a don Juan Aracil Martin para el cargo de Director general de Régimen Económico de la Seguridad Social.
Real Decreto 170/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra a don Isidro Gregorio García Diez para el cargo de Director general de Régimen Juridíco de la Seguridad Social.
Real Decreto 171/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra a don Emiliano Esteban Velázquez para el cargo de Director general de Salud Pública.
Orden de 29 de enero de 1979 por la que se resuelve el concurso de traslado de la Escala de Médicos Puericultores y Maternólogos del Estado, Especialidad de Puericultores.
Resolución del Instituto Nacional de Asistencia Social por la que se resuelve el concurso de traslado de méritos para la provisión de vacantes correspondientes a las Escalas de dicho Organismo.
Real Decreto 172/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Román Alcalá Pérez como Delegado provincial de Cultura en Teruel.
Real Decreto 173/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra Director general de Desarrollo Comunitario a doña Margarita España Yoldi.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid