Real Decreto 195/1979, de 6 de febrero, por el que se designan cinco Vocales para la Junta Electoral Central.
Orden de 8 de enero de 1979 por la que se asciende a los empleos que se citan en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles al personal que se indica.
Orden de 8 de enero de 1979 por la que causa baja, por los motivos que se indican, en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles el personal que se cita.
Orden de 16 de enero de 1979 por la que se adjudican las plazas del concurso de vacantes en el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabilidad.
Real Decreto 196/1979, de 2 de febrero, por el que cesa como Presidente de la Junta del Puerto de Pontevedra don Eladio Portela Paz.
Real Decreto 197/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadiana don Luciano Pérez Acevedo y Amo.
Orden de 31 de enero de 1979 por la que se aprueban los nombramientos como funcionarios de carrera de la Escala Subalterna del Instituto Nacional de la Vivienda de los opositores que resultaron aprobados en las pruebas selectivas, turnos libre y restringido, convocadas por Resolución de 23 de noviembre de 1977.
Orden de 18 de septiembre de 1978 por la que se nombra a don Indalecio Quintero Amador y don Fernando Pendas Fernández Catedráticos provisionales del grupo XVII de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas de las Universidades Politécnica de Madrid y Universidad de Oviedo, respectivamente.
Orden de 30 de noviembre de 1978 por la que se nombra a don Eustaquio Sánchez Salor Profesor agregado de «Lengua y Literatura latinas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
Orden de 11 de diciembre de 1978 por la que se nombra a don José Muntañola Thornberg Catedrático provisional del grupo XVII de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Orden de 21 de diciembre de 1978 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Serafín López-Cuervo Estévez, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba.
Orden de 2 de febrero de 1979 por la que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don José Ortiz Navacerrada como Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 2 de febrero de 1979 por la que se nombra a don Andrés Elhazaz Molina Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Departamento.
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público los nombramientos de funcionarios de carrera en las pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir plazas de Auxiliares en la plantilla de dicha Universidad.
Real Decreto 198/1979, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Eduardo Carrión Moyano en el cargo de Delegado de Trabajo de Palencia.
Real Decreto 199/1979, de 26 de enero, por el que se nombra Delegado de Trabajo de Palencia a don Diego Ortega Leira.
Real Decreto 200/1979, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jaime Garicano Rojas en el cargo de Delegado de Trabajo de Valladolid.
Real Decreto 201/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra Delegado de Trabajo de Las Palmas de Gran Canaria a don Elías Aparicio Bravo.
Real Decreto 202/1979, de 2 de febrero, por el que se nombra Delegado de Trabajo en Valladolid a don Valeriano Santamaría Tajadura.
Orden de 20 de enero de 1979 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Navales a los aprobados en el concurso-oposición celebrado.
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial por la que se nombra funcionarios de carrera de la escala de Letrados de este Organismo al personal que se cita.
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial por la que se nombra funcionario de carrera de la escala de Asesores Técnicos Superiores de este Organismo al personal que se cita.
Orden de 2 de enero de 1979 por la que se dispone el nombramiento de don Carlos Díaz Güell como Director del Servicio Informativo del Ministerio de Agricultura.
Orden de 29 de enero de 1979 por la que se dispone el cese de don Francisco Comellas Martínez en el cargo de Subdirector general de Análisis Económico Internacional de la Dirección General de Previsión y Coyuntura.
Orden de 30 de enero de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Análisis Económico Internacional de la Dirección General de Previsión y Coyuntura a don José de la Matta Tendero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid