Orden de 27 de diciembre de 1978 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo de Delineantes de la Zona Norte de Marruecos, a extinguir, cerrada a 31 de diciembre de 1977.
Orden de 19 de enero de 1979 por la que se integran a don Ricardo Benedí Mir en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado.
Orden de 20 de febrero de 1979 por la que se dispone el cese como Presidente de la Comisión Permanente de Armas y Explosivos de don José Dorronzoro Soriano.
Orden de 21 de febrero de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería don Sebastián Batanero Bárcenas.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Orden de 10 de febrero de 1979 por la que se adjudican plazas en concurso vacantes del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Gestión Aduanera.
Orden de 15 de febrero de 1979 por la que se dispone el cese de don Jaime Badillo Díez como Presidente del Consejo de Intervención de la «Compañía Metropolitano de Madrid, S. A.».
Real Decreto 395/1979, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Luis Martínez Garnica como Delegado provincial de Cultura en Vizcaya.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid