Orden de 8 de marzo de 1979 por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Estadísticos Sindicales de la AISS, referida al 1 de julio de 1977.
Orden de 8 de marzo de 1979 por la que se eleva a definitiva relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de la Obra Sindical de Colonización de la A. I. S. S., referida al 1 de julio de 1977.
Orden de 8 de marzo de 1979 por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Secretarios Técnicos de la A. I. S. S., referida al 1 de julio de 1977.
Orden de 28 de febrero de 1979 por la que se nombran Ordenanzas del Patronato de Protección a la Mujer, a los opositores que se citan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila al Notario de Valladolid don José María Carvajal Gatón por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 22 de febrero de 1979 por la que se ingresan en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles el personal que se cita, procedente de la 35.ª Promoción de Voluntarios en Prácticas del Regimiento de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles.
Orden de 16 de febrero de 1979 por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición libre, a don José María Franco Gil, Catedrático numerario de «Concertación de Opera y Oratorio» de la Escuela Superior de Canto de Madrid.
Orden de 1 de marzo de 1979 por la que se nombran Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.
Orden de 9 de marzo de 1979 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo número uno de Madrid, don Pedro Carrasco Saiz, sea promovido a Secretario de categoría A).
Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la que se hace público el nombramiento de funcionario de la Escala de Delineantes de la plantilla del Organismo.
Orden de 14 de marzo de 1979 sobre cese del Técnico Comercial del Estado don Juan Manuel Ortega y Díaz-Ambrona en el cargo de Subdirector general de Información e Inspección Comercial.
Resolución de la Dirección General de Coordinación y Servicios por la que se nombran Inspectores Coordinadores de Calidad para productos de exportación.
Real Decreto 538/1979, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don José Montes Fernández como Secretario general Técnico.
Real Decreto 539/1979, de 16 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Director general del Instituto Nacional de Estadística don Blas Calzada Terrados.
Real Decreto 540/1979, de 16 de marzo, por el que se nombra Director general del Instituto Nacional de Estadística a don José Montes Fernández.
Real Decreto 541/1979, de 9 de marzo, por el que cesa como Director general de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones don Carlos García Maura.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid