Real Decreto 1261/1979, de 25 de mayo, por el que se dispone el cese del Presidente del Consejo de Economía Nacional.
Orden de 24 de mayo de 1979 por la que se nombra Jefe del Gabinete de Coordinación Tributaria de la Subsecretaría de Hacienda a don Joaquín del Pozo López.
Orden de 18 de mayo de 1979 por la que se nombra Jefe de la Oficina de Planes y Programas del Departamento a don José Alfonso Nebrera García.
Orden de 18 de mayo de 1979 por la que se nombran Subdirectores generales del Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Orden de 2 de mayo de 1979 por la que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de E.G.B. a los Diplomados que se citan, como consecuencia de las exclusiones y renuncias contenidas en la Orden de 13 de diciembre de 1978, procedentes de la cuarta promoción del Plan Experimental 1971 de ingreso directo.
Orden de 10 de mayo de 1979 por la que se eleva a definitiva la resolución provisional del concurso de traslados de Profesores agregados de Bachillerato. (Conclusión.)
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Orden de 22 de mayo de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Estudios y Programación de la Secretaría General Técnica del Departamento a don Gonzalo Junoy García de Viedma.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid