Orden de 9 de mayo de 1979 por la que se dispone la baja en el Ministerio de Trabajo del Comandante de Infantería don Diego Martín Pujol.
Orden de 22 de mayo de 1979 por la que se otorgan por «adjudicación directa» los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Real Decreto 1276/1979, de 1 de junio, por el que se nombra Jefe Superior de Personal del Ejército de Tierra al Teniente General del Ejército de Tierra don Jaime Lluch Colomina.
Real Decreto 1277/1979, de 1 de junio, por el que se nombra Jefe de la División Acorazada «Brunete» número 1 al General de División del Ejército de Tierra don Luis Torres Rojas.
Orden de 23 de mayo de 1979 por la que se nombra Jefe del Gabinete de Asuntos Legales de la Dirección de la Seguridad del Estado a don Fernando Escudero Arcocha.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del Sargento del Cuerpo de la Policía Nacional don José María Pita Moreira.
Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se acuerda el cese de don Francisco Javier de Oro-Pulido López como Director Técnico de Promoción de Suelo de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se acuerda el cese de don Jesús Gimeno Ansaldo como Director Técnico de Control Urbanístico de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se acuerda el cese de don Pedro Pinto Martínez como Director Técnico de Planeamiento Local de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se acuerda el nombramiento de don Pedro Pinto Martínez como Director Técnico de Control Urbanístico de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se acuerda el nombramiento de don Alfredo Cidoncha Peláez como Director Técnico de Promoción de Suelo de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Real Decreto 1278/1979, de 1 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Marco Bordetas como Secretario general Técnico del Departamento.
Real Decreto 1279/1979, de 1 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Guillermo de la Dehesa Romero como Secretario general Técnico del Departamento.
Real Decreto 1280/1979, de 1 de junio, por el que cesa en el cargo de Director general de Coordinación y Servicios don Guillermo de la Dehesa Romero.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid