Orden de 2 de octubre de 1979 por la que se otorga por adjudicación directa el destino que se menciona al personal que se cita.
Orden de 15 de septiembre de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Juan José Cano Abascal.
Orden de 15 de septiembre de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Luis Mariñas Otero.
Orden de 15 de septiembre de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Gil Armangué Rius.
Orden de 5 de octubre de 1979 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Manuel Alvarez de Monto y Soto, Juez de Distrito.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina, en concurso de traslado, a los Agentes de la Administración de Justicia que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra en concurso de traslado a los Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, que se mencionan para las Secretarías de las Audiencias que se citan.
Real Decreto 2413/1979, de 29 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra, al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Alberto Barrio Balán.
Real Decreto 2414/1979, de 29 de septiembre, por el que asciende al empleo de General Intendente del Ejército de Tierra al Coronel de Intendencia, don José Bachiller Vaca.
Real Decreto 2415/1979, de 29 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, don Leonardo López Fernández.
Real Decreto 2416/1979, de 29 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Enrique Martín Alonso.
Orden de 19 de septiembre de 1979 por la que pasa a honorario, en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, el personal que se cita.
Orden de 4 de octubre de 1979 por la que se dispone cese en el cargo de Subdirector general de Clases Pasivas don Luis Reymundo García-Plaza.
Orden de 8 de octubre de 1979 por la que se dispone cese en el cargo de Subdirector general de la Deuda Pública don José Antonio Fernández Guijarro.
Orden de 8 de octubre de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Clases Pasivas a don José Antonio Fernández Guijarro.
Orden de 1 de septiembre de 1979 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Fructuoso Sanz Ramos.
Orden de 14 de septiembre de 1979 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Emilio Pallarés Méndez.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Rodrigo Prieto Morán.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del Policía del Cuerpo de la Policía Nacional don Joaquín Asensio Rodríguez.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Alfonso González Varela.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Francisco Medina Serrano.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Saturnino Roque González.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Baudilio Rubio Barroso.
Resolución de la Junta del Puerto de Santander por la que se hace público el nombramiento de Capitán de la Marina Mercante del Organismo.
Resolución de la Junta del Puerto de Santander por la que se hace público el nombramiento de Oficial administrativo del Organismo.
Orden de 2 de octubre de 1979 por la que se corrigen errores en la de 10 de julio, que resolvía el concurso de traslados entre Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.
Orden de 27 de septiembre de 1979 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Valencia por fallecimiento del señor Nebot Chornet.
Orden de 4 de julio de 1979 por la que se nombra a don Carlos de Cabo Martín Profesor agregado de «Teoría del Estado y Derecho constitucional» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago.
Orden de 13 de julio de 1979 por la que se nombra a don Francisco Ruiz Berraquero Profesor agregado de «Microbiología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago.
Orden de 18 de julio de 1979 por la que se nombra a don Francisco Rodríguez Sanabra Profesor agregado de «Fundamentos biológicos de la Conducta» (a término) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 28 de agosto de 1979 por la que se nombra a don Joaquín Hernáez Marín Profesor agregado de «Metalurgia (Metalurgia física)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 28 de agosto de 1979 por la que se nombra a don Luis Salvador Martínez Profesor agregado del grupo XXI, «Ingeniería química fundamental termodinámica aplicada» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla.
Resolución de la Universidad de Santander por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Subalterna del Organismo a los seis aspirantes ingresados en virtud de pruebas selectivas, turno restringido.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid