Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado a los aspirantes que se citan que superaron la fase de oposición de las XXIV pruebas selectivas, curso de formación y período de prácticas.
Orden de 19 de noviembre de 1979 por la que se resuelve concurso para la provisión de determinados cargos judiciales.
Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado por la que se le concede la excedencia en el Cuerpo de Registradores a don Francisco de Paula Caplín Bravo, titular de Leganés II.
Real Decreto 2706/1979, de 29 de noviembre, por el que se dispone que el General de División del Ejército de Tierra don Ricardo Rivera Cebrián pase a la situación de Reserva.
Real Decreto 2707/1979, de 29 de noviembre, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería don José Gutiérrez Carnicero pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 23 de noviembre de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Servicios y Suministros en la Dirección General del Patrimonio del Estado a don Aurelio Ayala Tomás.
Real Decreto 2708/1979, de 23 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Flora Veiga Aldariz como DelegadO provincial del Ministerio de Educación en Lugo.
Real Decreto 2709/1979, de 23 de noviembre, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación en Lugo a don Luciano Asorey Fernández.
Orden de 30 de octubre de 1979 por la que se rectifica la de 28 de marzo, que nombraba Inspectores de Enseñanza Primaria del Estado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid