Real Decreto 2771/1979, de 23 de noviembre, por el que se concede el reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal a don Melitino García Carrero y se le nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid.
Orden de 20 de noviembre de 1979 por la que se acuerda el cese de don José María Alvarez Terrón en el cargo de Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Valladolid.
Orden de 20 de noviembre de 1979 por la que se acuerda el cese de don Ruperto Martínez Morales en el cargo de Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Lugo.
Orden de 22 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Antonio Anaya Gómez Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Valladolid.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra Secretario del Juzgado de Distrito de San Clemente, a don Benigno Martínez Yébenes.
Orden de 28 de noviembre de 1979 sobre nombramiento de Teniente y Alféreces alumnos del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Farmacia).
Orden de 16 de noviembre de 1979 por la que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas, procedentes de la Escala Complementaria.
Orden de 22 de noviembre de 1979 por la que se adjudican dos vacantes de Profesor y dos de Instructor en el Centro de Adiestramiento de la Subsecretaría de Aviación Civil, cubiertas por funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea.
Orden de 27 de septiembre de 1979 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Carlos Ranninger Rodríguez Catedrático numerario del grupo XXVI de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla.
Orden de 4 de octubre de 1979 por la que se nombra a don Luis Frontela Carreras Profesor agregado de «Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bilbao.
Orden de 4 de octubre de 1979 por la que se nombra a don Jenaro Luis García-Alcalde Fernández Profesor agregado de «Paleontología (Paleontología para Invertebrados)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo.
Orden de 17 de octubre de 1979 por la que se nombra a don Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega Profesor agregado de «Estadística y Métodos estadísticos (Introducción a la Estadística y Estadística Empresarial)» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid.
Orden de 29 de octubre de 1979 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Roberto Fernández de Caleya y Alvarez Catedrático numerario del grupo IV de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 29 de octubre de 1979 por la que se nombra a doña Carmen Leal Cercós Profesor agregado de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Orden de 17 de noviembre de 1979 por la que se nombra, en virtud de oposición, a don Tomás Adzet Porredón Catedrático de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla.
Orden de 20 de noviembre de 1979 por la que se acepta la renuncia de don Andrés Beiras Iglesias a la plaza de «Histología y Embriología general» (Medicina) de la Universidad de Málaga, del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid